EP4316108 - SYSTEM UND VERFAHREN ZUR DYNAMISCHEN MEHRTRÄGERZUWEISUNG AN NB-IOT-VORRICHTUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 05.01.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 30.09.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 31.05.2024 | Änderung: Validierungsstaat(en) | veröffentlicht am 03.07.2024 [2024/27] | 31.05.2024 | Änderung - Erstreckungsstaaten | veröffentlicht am 03.07.2024 [2024/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Jio Platforms Limited Office-101, Saffron, Nr. Centre Point Panchwati 5 Rasta Ambawadi Ahmedabad, Gujarat 380006 / IN | [2024/06] | Erfinder | 01 /
KUMAR, Ranjit Ma Jabalpur Madhya Pradesh 482002 / IN | 02 /
DHOLKE, Smith Kalyan West Maharashtra 421301 / IN | 03 /
PARAB, Ulhas D Mumbai Maharashtra 400708 / IN | 04 /
KADAM, Amol M Thane Maharashtra 421201 / IN | 05 /
GHADGE, Nikhil Thane (W) Maharashtra 400615 / IN | [2024/06] | Vertreter | Potter Clarkson Chapel Quarter Mount Street Nottingham NG1 6HQ / GB | [2024/06] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22774433.1 | 15.03.2022 | [2024/06] | WO2022IB52316 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IN202121013485 | 26.03.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IN202121013485 | [2024/06] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2022200918 | Datum: | 29.09.2022 | Sprache: | EN | [2022/39] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4316108 | Datum: | 07.02.2024 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 29.09.2022 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2024/06] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | IN | 29.09.2022 | Klassifikation | IPC: | H04W72/04, H04L27/26 | [2024/06] | CPC: |
H04L1/1635 (EP);
H04W72/0446 (CN,US);
H04L5/0044 (EP);
H04L5/0055 (CN,US);
H04W24/10 (CN);
H04W72/0453 (CN,US);
H04W76/27 (CN);
H04W76/30 (US);
H04L5/0064 (EP);
H04L5/0071 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/06] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SYSTEM UND VERFAHREN ZUR DYNAMISCHEN MEHRTRÄGERZUWEISUNG AN NB-IOT-VORRICHTUNGEN | [2024/06] | Englisch: | SYSTEM AND METHOD FOR DYNAMIC MULTICARRIER ALLOCATION TO NB-IOT DEVICES | [2024/06] | Französisch: | SYSTÈME ET PROCÉDÉ D'ATTRIBUTION DYNAMIQUE DE PORTEUSES MULTIPLES À DES DISPOSITIFS NB-IOT | [2024/06] | Eintritt in die regionale Phase | 24.03.2023 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 24.03.2023 | Recherchengebühr entrichtet | 24.03.2023 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 24.03.2023 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 24.03.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2024/06] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.03.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]WO2017133700 (MEDIATEK INC [CN]); | [Y]US2018063841 (SONG LEI [US], et al) |