EP4275666 - HOSENARTIGER SAUGFÄHIGER ARTIKEL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 13.10.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 10.10.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.06.2024 | Änderung: Validierungsstaat(en) | veröffentlicht am 10.07.2024 [2024/28] | 07.06.2024 | Änderung - Erstreckungsstaaten | veröffentlicht am 10.07.2024 [2024/28] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Unicharm Corporation 182 Shimobun Kinsei-cho Shikokuchuo-shi Ehime 799-0111 / JP | [2023/46] | Erfinder | 01 /
MUKAI, Hirotomo Kanonji-shi, Kagawa 769-1602 / JP | [2023/46] | Vertreter | Dolleymores 9 Rickmansworth Road Watford, Hertfordshire WD18 0JU / GB | [2023/46] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22780008.3 | 11.03.2022 | [2023/46] | WO2022JP11061 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20210061140 | 31.03.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2021061140 | [2023/46] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2022209787 | Datum: | 06.10.2022 | Sprache: | JA | [2022/40] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4275666 | Datum: | 15.11.2023 | Sprache: | EN | [2023/46] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 06.10.2022 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.05.2024 | Klassifikation | IPC: | A61F13/496, A61F13/49, A61F13/532, A61F13/535 | [2023/46] | CPC: |
A61F13/496 (EP);
A61F13/49011 (EP);
A61F13/49017 (EP);
A61F13/49019 (EP);
A61F13/49061 (EP);
A61F13/532 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/46] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HOSENARTIGER SAUGFÄHIGER ARTIKEL | [2023/46] | Englisch: | PANTS-TYPE ABSORBENT ARTICLE | [2023/46] | Französisch: | ARTICLE ABSORBANT DE TYPE CULOTTE | [2023/46] | Sonstiges | EPB 2023/46: The applicant has filed a text with which it is intended to bring the translation into conformity with the application as filed (Art. 14(2) EPC) | Eintritt in die regionale Phase | 09.08.2023 | Übersetzung eingereicht | 09.08.2023 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 09.08.2023 | Recherchengebühr entrichtet | 09.08.2023 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 09.08.2023 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 09.08.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/46] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.10.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]EP1153585 (UNI CHARM CORP [JP]); | [Y]WO2007074682 (DAIO SEISHI KK [JP], et al); | [Y]EP3646833 (UNICHARM CORP [JP]); | [Y]US10813796 (UMEMOTO KAORI [JP]); | [Y]WO2020241024 (UNICHARM CORP [JP]) | Internationale Recherche | [Y]JP2019030551 (UNI CHARM CORP); | [AY]JP2019118557 (UNI CHARM CORP); | [A]JP2020192123 (UNI CHARM CORP) | vom Anmelder | JP2019030551 |