EP4313243 - FÜHRUNGSDRAHTSTEUERUNGSKASSETTE UND VERWENDUNGSVERFAHREN DAFÜR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 05.01.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 10.10.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.06.2024 | Änderung: Validierungsstaat(en) | veröffentlicht am 10.07.2024 [2024/28] | 07.06.2024 | Änderung - Erstreckungsstaaten | veröffentlicht am 10.07.2024 [2024/28] | Anmelder | Für alle benannten Staaten XCATH, Inc. 9330 Kirby Drive Suite 900 Houston, Texas 77054 / US | Für alle benannten Staaten The Board of Regents of the University of Texas System 210 West 7th Street Austin, Texas 78701 / US | [2024/06] | Erfinder | 01 /
KIM, Daniel H. Houston, Texas 77007 / US | 02 /
SHIN, Dong Suk Houston, Texas 77006 / US | [2024/06] | Vertreter | EP&C P.O. Box 3241 2280 GE Rijswijk / NL | [2024/06] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22782132.9 | 30.03.2022 | [2024/06] | WO2022US22630 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US202163169637P | 01.04.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 202163169637 P | [2024/06] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2022212567 | Datum: | 06.10.2022 | Sprache: | EN | [2022/40] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4313243 | Datum: | 07.02.2024 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 06.10.2022 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2024/06] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 06.10.2022 | Klassifikation | IPC: | A61M25/09, A61M25/01 | [2024/06] | CPC: |
A61M25/09041 (EP,KR,US);
A61B34/30 (KR,US);
A61B34/35 (EP);
A61B2034/301 (EP,KR,US);
A61M2025/09183 (KR,US);
A61M2205/103 (US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/06] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | FÜHRUNGSDRAHTSTEUERUNGSKASSETTE UND VERWENDUNGSVERFAHREN DAFÜR | [2024/06] | Englisch: | A GUIDEWIRE CONTROLLER CASSETTE AND USING METHOD THEREOF | [2024/06] | Französisch: | CASSETTE DE DISPOSITIF DE COMMANDE DE FIL-GUIDE ET SON PROCÉDÉ D'UTILISATION | [2024/06] | Eintritt in die regionale Phase | 25.10.2023 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 25.10.2023 | Recherchengebühr entrichtet | 25.10.2023 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 25.10.2023 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 25.10.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2024/06] | 08.05.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.03.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US2012184955 (PIVOTTO LUIZ GERALDO [CH], et al); | [A]US2016354582 (YU ALAN L [US], et al); | [A]KR20170000178 (INDUSTRY-UNIV COOP FOUND HANYANG UNIV ERICA CAMPUS [KR]); | [A]US2017274181 (WENDEROW TAL [US], et al); | [A]KR20200000441 (XCATH INC [US], et al) | vom Anmelder | US10342953 |