EP4223088 - ELEKTRONISCHES GERÄT UND ENTSPRECHENDE BAUREIHE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 26.07.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 06.06.2024 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 07.07.2023 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 10.06.2023 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 28.10.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.07.2024 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 28.08.2024 [2024/35] | Anmelder | Für alle benannten Staaten AUMA Riester GmbH & Co. KG Aumastr. 1 79379 Müllheim / DE | [2023/32] | Erfinder | 01 /
STENZEL, Rüdiger 57271 Hilchenbach / DE | [2023/32] | Vertreter | Mertzlufft-Paufler, Cornelius, et al Maucher Jenkins Patent- und Rechtsanwälte Urachstraße 23 79102 Freiburg im Breisgau / DE | [2023/32] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22790493.5 | 21.09.2022 | [2023/32] | WO2022EP76226 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE202110131953 | 03.12.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102021131953 | [2023/32] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2023099056 | Datum: | 08.06.2023 | Sprache: | DE | [2023/23] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4223088 | Datum: | 09.08.2023 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 08.06.2023 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2023/32] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP4223088 | Datum: | 28.08.2024 | Sprache: | DE | [2024/35] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 08.06.2023 | Klassifikation | IPC: | H05K5/06, H01R13/52 | [2023/32] | CPC: |
H05K5/069 (EP);
H01R13/5202 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/32] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ELEKTRONISCHES GERÄT UND ENTSPRECHENDE BAUREIHE | [2023/32] | Englisch: | ELECTRONIC DEVICE AND CORRESPONDING PRODUCT SERIES | [2023/32] | Französisch: | DISPOSITIF ÉLECTRONIQUE ET SÉRIE DE PRODUITS CORRESPONDANTE | [2023/32] | Eintritt in die regionale Phase | 05.05.2023 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 05.05.2023 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 05.05.2023 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 05.05.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/32] | 05.05.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 18.07.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 07.06.2024 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.07.2024 | Erteilungsgebühr entrichtet | 23.07.2024 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 23.07.2024 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]DE10058107 (WERNER RIESTER GMBH & CO KG AR [DE]); | [A]DE202015008215U (AUMA RIESTER GMBH & CO KG [DE]); | [A]DE102019107721 (AUMA RIESTER GMBH & CO KG [DE]) | Prüfung | DE202015008215U |