EP4321824 - INNENRAUMKLIMAANLAGE, KÜHLVORRICHTUNG UND TRANSPORTBEHÄLTER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 12.01.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 28.10.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.07.2024 | Änderung durch den Anmelder | Anmelder | Für alle benannten Staaten Daikin Industries, Ltd. Osaka Umeda Twin Towers South 1-13-1, Umeda Kita-ku Osaka-shi Osaka 530-0001 / JP | [2024/07] | Erfinder | 01 /
IKEMIYA, Makoto Osaka-shi, Osaka 530-0001 / JP | 02 /
YAMAMOTO, Kouji Osaka-shi, Osaka 530-0001 / JP | 03 /
KAMEI, Noritaka Osaka-shi, Osaka 530-0001 / JP | [2024/07] | Vertreter | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [2024/07] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22791397.7 | 11.03.2022 | [2024/07] | WO2022JP10828 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20210070968 | 20.04.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2021070968 | [2024/07] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2022224616 | Datum: | 27.10.2022 | Sprache: | JA | [2022/43] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4321824 | Datum: | 14.02.2024 | Sprache: | EN | [2024/07] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 27.10.2022 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.02.2024 | Klassifikation | IPC: | F25D11/00, F25D23/00, B01D53/047, B01D53/26, B65D88/74 | [2024/07] | CPC: |
F25D29/003 (EP);
B01D53/047 (EP,US);
A23B7/0425 (EP);
A23B7/148 (EP,US);
B01D53/261 (EP,US);
B65D81/266 (US);
B65D85/505 (US);
B65D85/52 (US);
F25D17/042 (EP,US);
B01D2253/108 (US);
B01D2256/10 (EP);
B01D2257/102 (US);
B01D2257/104 (EP);
B01D2257/80 (US);
B01D2258/06 (US);
B01D2259/40003 (US);
B01D2259/40009 (US);
B01D2259/402 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/07] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | INNENRAUMKLIMAANLAGE, KÜHLVORRICHTUNG UND TRANSPORTBEHÄLTER | [2024/07] | Englisch: | IN-COMPARTMENT AIR CONDITIONER, REFRIGERATION DEVICE, AND TRANSPORT CONTAINER | [2024/07] | Französisch: | CLIMATISEUR INTÉGRÉ DANS UN COMPARTIMENT, DISPOSITIF DE RÉFRIGÉRATION ET CONTENEUR DE TRANSPORT | [2024/07] | Eintritt in die regionale Phase | 09.11.2023 | Übersetzung eingereicht | 09.11.2023 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 09.11.2023 | Recherchengebühr entrichtet | 09.11.2023 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 09.11.2023 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 09.11.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2024/07] | 23.07.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 23.07.2024 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.11.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US4142372 (KATO KAORU, et al); | [A]US4725293 (GUNDERSON JEFF [US]); | [A]EP0467668 (BOC GROUP PLC [GB]); | [Y]EP0888804 (BOC GROUP PLC [GB]); | [Y]US2002033023 (KROLL MARK W [US], et al); | [A]US2008159910 (DICK PAUL H [US], et al); | [A]US2015344209 (SAVUR SANJAY [AU], et al); | [Y]WO2019065885 (DAIKIN IND LTD [JP]); | [A]EP3673746 (THERMO KING CORP [US]); | Internationale Recherche | [A]WO2008136540 (TEIJIN PHARMA LTD [JP], et al); | [A]JP2016161191 (DAIKIN IND LTD); | [A]WO2017038056 (DAIKIN IND LTD [JP]) | vom Anmelder | JP2017219287 |