EP4327936 - HYDRIERUNGSKATALYSATOR UND ORGANISCHES SYNTHESESYSTEM VOM STRÖMUNGSTYP UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER HYDRIERTEN ORGANISCHEN VERBINDUNG DAMIT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 26.01.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 28.10.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.06.2024 | Änderung: Validierungsstaat(en) | veröffentlicht am 31.07.2024 [2024/31] | 27.06.2024 | Änderung - Erstreckungsstaaten | veröffentlicht am 31.07.2024 [2024/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Chiyoda Corporation 4-6-2, Minatomirai Nishi-ku, Yokohama-shi Kanagawa 220-8765 / JP | [2024/09] | Erfinder | 01 /
KADO, Shigeru Yokohama-shi, Kanagawa 220-8765 / JP | 02 /
WATANABE, Toshiyuki Yokohama-shi, Kanagawa 220-8765 / JP | 03 /
KIRYU, Asako Yokohama-shi, Kanagawa 220-8765 / JP | [2024/09] | Vertreter | Dehns St. Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [2024/09] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22791516.2 | 29.03.2022 | [2024/09] | WO2022JP15479 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20210072144 | 21.04.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2021072144 | [2024/09] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2022224741 | Datum: | 27.10.2022 | Sprache: | JA | [2022/43] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4327936 | Datum: | 28.02.2024 | Sprache: | EN | [2024/09] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 27.10.2022 | Klassifikation | IPC: | B01J23/44, B01J35/10, C07B61/00, C07C209/36, C07C211/52 | [2024/09] | CPC: |
B01J23/44 (EP,KR,US);
B01J21/063 (EP,KR,US);
B01J35/643 (US);
B01J35/647 (EP,KR,US);
B01J35/70 (EP,US);
B01J37/0201 (EP);
B01J37/0207 (EP);
B01J37/0242 (EP);
C07B61/00 (KR);
C07C209/36 (KR);
C07C209/365 (EP,US);
C07C211/52 (KR);
| C-Set: |
C07C209/365, C07C211/52 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/09] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HYDRIERUNGSKATALYSATOR UND ORGANISCHES SYNTHESESYSTEM VOM STRÖMUNGSTYP UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER HYDRIERTEN ORGANISCHEN VERBINDUNG DAMIT | [2024/09] | Englisch: | HYDROGENATION CATALYST, AND FLOW-TYPE ORGANIC SYNTHESIS SYSTEM AND METHOD FOR PRODUCING HYDROGENATED ORGANIC COMPOUND USING SAME | [2024/09] | Französisch: | CATALYSEUR D'HYDROGÉNATION, ET SYSTÈME DE SYNTHÈSE ORGANIQUE DE TYPE À ÉCOULEMENT ET PROCÉDÉ DE PRODUCTION D'UN COMPOSÉ ORGANIQUE HYDROGÉNÉ L'UTILISANT | [2024/09] | Eintritt in die regionale Phase | 17.11.2023 | Übersetzung eingereicht | 17.11.2023 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 17.11.2023 | Recherchengebühr entrichtet | 17.11.2023 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 17.11.2023 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 17.11.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2024/09] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.02.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [YX]JPS5839646 (DU PONT); | [YX]WO2008117844 (WAKO PURE CHEM IND LTD [JP], et al); | [YX]JP2011529780 ; | [Y]JP2020124663 (CHIYODA CORP); | vom Anmelder | JPS51122029 | JPS5235652B | JPH07133255 | JP2004277409 | JP4119144B | JP5599212B | JP6456204B |