EP4325753 - SIGNALERZEUGUNGSVERFAHREN, SIGNALVERARBEITUNGSVERFAHREN UND ZUGEHÖRIGE VORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 19.01.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 05.11.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Ergänzender Recherchenbericht | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | 13.09.2024 | Änderung - Klassifikation | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [2024/08] | Erfinder | 01 /
QU, Weilin Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | 02 /
WU, Yiling Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | 03 /
CHEN, Jun Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | 04 /
TANG, Yujian Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | 05 /
YAN, Mao Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [2024/08] | Vertreter | Huawei European IPR Huawei Technologies Duesseldorf GmbH Riesstraße 25 80992 München / DE | [2024/08] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22794579.7 | 12.04.2022 | [2024/08] | WO2022CN86277 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN202110483718 | 30.04.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN202110483718 | [2024/08] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2022228108 | Datum: | 03.11.2022 | Sprache: | ZH | [2022/44] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4325753 | Datum: | 21.02.2024 | Sprache: | EN | [2024/08] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 03.11.2022 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.09.2024 | Klassifikation | IPC: | H04L1/00 | [2024/08] | CPC: |
H04L1/0057 (EP,US);
H04L1/0009 (CN);
H04L1/0041 (EP,US);
H04B1/707 (EP);
H04L1/08 (EP);
H04L25/491 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/08] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SIGNALERZEUGUNGSVERFAHREN, SIGNALVERARBEITUNGSVERFAHREN UND ZUGEHÖRIGE VORRICHTUNG | [2024/08] | Englisch: | SIGNAL GENERATION METHOD, SIGNAL PROCESSING METHOD, AND RELATED DEVICE | [2024/08] | Französisch: | PROCÉDÉ DE GÉNÉRATION DE SIGNAL, PROCÉDÉ DE TRAITEMENT DE SIGNAL, ET DISPOSITIF ASSOCIÉ | [2024/08] | Eintritt in die regionale Phase | 14.11.2023 | Übersetzung eingereicht | 14.11.2023 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 14.11.2023 | Recherchengebühr entrichtet | 14.11.2023 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 14.11.2023 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 14.11.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 14.11.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2024/08] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.03.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US6192068 (FATTOUCHE MICHEL T [CA], et al); | [A]CN101827050 (HARBIN INST OF TECH WEIHAI); | [A]CN102739322 (UNIV HARBIN ENG); | [A]CN103427917 (UNIV SHANGHAI SCIENCE & TECH); | [A]CN111865860 (HUNAN SHIKONG BENCHMARK TECH CO LTD) |