EP4332118 - NEUARTIGER CHIMÄRER ANTI-CD5-ANTIGENREZEPTOR UND IMMUNZELLE ZUR EXPRESSION DAVON [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 02.02.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 05.11.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.07.2024 | Änderung: Validierungsstaat(en) | veröffentlicht am 07.08.2024 [2024/32] | 05.07.2024 | Änderung - Erstreckungsstaaten | veröffentlicht am 07.08.2024 [2024/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology 125, Gwahak-ro, Yuseong-gu Daejeon 34141 / KR | [2024/10] | Erfinder | 01 /
KIM, Tae-Don Daejeon 34141 / KR | 02 /
CHO, Seona Daejeon 34141 / KR | 03 /
LEE, Sooyun Daejeon 34141 / KR | [2024/10] | Vertreter | Dehns St. Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [2024/10] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22796130.7 | 27.04.2022 | [2024/10] | WO2022KR06009 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20210055886 | 29.04.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20210055886 | [2024/10] | Anmeldesprache | KO | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2022231298 | Datum: | 03.11.2022 | Sprache: | KO | [2022/44] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4332118 | Datum: | 06.03.2024 | Sprache: | EN | [2024/10] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 03.11.2022 | Klassifikation | IPC: | C07K16/28, C12N5/0783, A61K35/17, A61P35/00 | [2024/10] | CPC: |
A61P35/00 (EP,KR);
C07K16/2896 (EP,KR,US);
A61K39/0011 (KR);
A61K39/395 (KR);
A61K39/4613 (EP,US);
A61K39/4631 (EP,US);
A61K39/464402 (US);
A61K39/464429 (EP);
A61P35/02 (US);
C07K14/7051 (KR,US);
C07K14/70596 (EP);
C07K16/30 (EP);
C12N15/86 (US);
C12N5/0646 (EP,KR,US);
A61K2039/505 (KR);
A61K2239/13 (US);
A61K2239/23 (EP);
C07K2317/622 (EP,KR,US);
C07K2319/02 (KR,US);
C07K2319/03 (KR,US);
C12N2510/00 (EP,KR);
C12N2740/15043 (US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/10] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | NEUARTIGER CHIMÄRER ANTI-CD5-ANTIGENREZEPTOR UND IMMUNZELLE ZUR EXPRESSION DAVON | [2024/10] | Englisch: | NOVEL ANTI-CD5 CHIMERIC ANTIGEN RECEPTOR AND IMMUNE CELL EXPRESSING SAME | [2024/10] | Französisch: | NOUVEAU RÉCEPTEUR ANTIGÉNIQUE CHIMÉRIQUE ANTI-CD5 ET CELLULE IMMUNITAIRE L'EXPRIMANT | [2024/10] | Eintritt in die regionale Phase | 24.11.2023 | Übersetzung eingereicht | 24.11.2023 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 24.11.2023 | Recherchengebühr entrichtet | 24.11.2023 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 24.11.2023 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 24.11.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2024/10] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.04.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US2011250203 (KLITGAARD JOSEPHINE L K [DK], et al); | [A]KR20180002604 (ICELL GENE THERAPEUTICS LLC [US], et al); | [A]WO2020023561 (MAGENTA THERAPEUTICS INC [US]); | [A]US2020405811 (MAMONKIN MAKSIM [US], et al); | vom Anmelder | KR20180002604 | KR102122546B |