EP4404766 - VERFAHREN ZUR VERRINGERUNG DER BITTERKEIT EINES LEGUMINOSENPROTEINS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 27.06.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 01.04.2023 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 18.11.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.06.2024 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 31.07.2024 [2024/31] | 27.06.2024 | Das Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist, wurde festgestellt | 27.06.2024 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 31.07.2024 [2024/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ROQUETTE FRERES 1 rue de la Haute Loge 62136 Lestrem / FR | [2024/31] | Erfinder | 01 /
LAROCHE, Christophe 35300 FOUGERES / FR | 02 /
LECOCQ, Aline 59420 MOUVAUX / FR | 03 /
FARDIN, Guillaume 59000 LILLE / FR | [2024/31] | Vertreter | Plasseraud IP 104 Rue de Richelieu CS92104 75080 Paris Cedex 02 / FR | [N/P] |
Frühere [2024/31] | Plasseraud IP 66, rue de la Chaussée d'Antin 75440 Paris Cedex 09 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22801338.9 | 21.09.2022 | [2024/31] | WO2022EP25437 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20210010088 | 24.09.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 2110088 | [2024/31] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2023046318 | Datum: | 30.03.2023 | Sprache: | FR | [2023/13] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4404766 | Datum: | 31.07.2024 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 30.03.2023 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2024/31] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 30.03.2023 | Klassifikation | IPC: | A23L11/30 | [2024/31] | CPC: |
A23L11/33 (EP);
A23L11/30 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/31] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR VERRINGERUNG DER BITTERKEIT EINES LEGUMINOSENPROTEINS | [2024/31] | Englisch: | METHOD FOR REDUCING THE BITTERNESS OF A LEGUMINOUS PROTEIN | [2024/31] | Französisch: | METHODE DE REDUCTION DE L'AMERTUME D'UNE PROTEINE DE LEGUMINEUSE | [2024/31] | Eintritt in die regionale Phase | 18.03.2024 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 18.03.2024 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 18.03.2024 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.03.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 18.03.2024 | Prüfungsantrag gestellt [2024/31] | 18.03.2024 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]EP0380343 (ALKO LTD [FI]); | [XI]WO9527406 (NOVO NORDISK AS [DK], et al); | [A]WO9528850 (NOVO NORDISK AS [DK], et al); | [A]WO0187083 (UNIV SASKATCHEWAN [CA], et al); | [XI]US7070953 (BJARNASON JON BRAGI [IS], et al); | [XI]US2007014909 (MAI JIMBIN [US], et al); | [XI]WO2010092778 (FUJI OIL CO LTD [JP], et al); | [A]WO2019096862 (AVRIL [FR], et al); | [XP]WO2021198167 (DSM IP ASSETS BV [NL]) | vom Anmelder | WO9527406 | EP1400537 | US7070953 | US2007014909 | WO2007006952 | WO2010092778 | WO2015071498 | WO2017129921 | US10143226 | WO2019048564 | WO2019048804 | WO2019053387 | WO2020240144 | WO2020260841 | WO2021100729 |