EP4352455 - SYSTEME UND VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG VON 3D-MODELLEN AUS DROHNENBILDGEBUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 15.03.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 16.12.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.08.2024 | Änderung: Validierungsstaat(en) | veröffentlicht am 18.09.2024 [2024/38] | 15.08.2024 | Änderung - Erstreckungsstaaten | veröffentlicht am 18.09.2024 [2024/38] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Neural Enterprises Inc. 1536 3rd Street Kirkland, WA 98033-5576 / US | [2024/17] |
Frühere [2024/16] | Für alle benannten Staaten Netdrones, Inc. 1536 3rd Street Kirkland, WA 98033 / US | Erfinder | 01 /
ARKSEY, Matthew Laurence Kirkland, Washington 98033 / US | 02 /
BLAAUW, Deon Kirkland, Washington 98033 / US | 03 /
HAHN, Lucas Thomas Kirkland, Washington 98033 / US | 04 /
MCQUEEN, John Gordon Kirkland, Washington 98033 / US | 05 /
NAKAJIMA, Satoshi Kirkland, Washington 98033 / US | 06 /
SHEFNER, Guy David Byron Kirkland, Washington 98033 / US | 07 /
TONG, Richard Chia Tsing Kirkland, Washington 98033 / US | [2024/16] | Vertreter | Carpmaels & Ransford LLP One Southampton Row London WC1B 5HA / GB | [2024/16] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22821269.2 | 10.06.2022 | [2024/16] | WO2022US72886 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US202163209392P | 11.06.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 202163209392 P | [2024/16] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2022261675 | Datum: | 15.12.2022 | Sprache: | EN | [2022/50] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4352455 | Datum: | 17.04.2024 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 15.12.2022 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2024/16] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 15.12.2022 | Klassifikation | IPC: | G01C11/04, G06T7/73, G06T15/20, G06T17/05 | [2024/16] | CPC: |
H04B7/18504 (EP,US);
G06T7/73 (US);
B64C39/024 (US);
B64U80/86 (EP,US);
G01C15/002 (US);
G05D1/0027 (US);
G05D1/104 (EP,US);
G05D1/692 (US);
G05D1/695 (US);
G06N20/00 (EP,US);
G06T17/10 (US);
G06V20/17 (EP,US);
G08G5/0013 (US);
G08G5/0026 (US);
G08G5/0039 (US);
G08G5/0043 (US);
G08G5/0069 (US);
H04B17/27 (EP);
H04B17/318 (EP,US);
H04B17/3913 (EP);
H04W24/08 (US);
H04W28/24 (US);
H04W4/025 (EP,US);
H04W4/029 (EP);
H04W4/40 (EP,US);
H04W64/003 (US);
H04W64/006 (US);
B64U10/13 (US);
B64U10/14 (EP,US);
B64U2101/20 (EP,US);
B64U2101/30 (EP,US);
B64U2201/00 (US);
B64U2201/102 (EP,US);
G05D1/042 (US);
G05D1/46 (US);
H04W84/047 (US);
H04W84/12 (US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/16] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SYSTEME UND VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG VON 3D-MODELLEN AUS DROHNENBILDGEBUNG | [2024/16] | Englisch: | SYSTEMS AND METHODS FOR GENERATING 3D MODELS FROM DRONE IMAGING | [2024/16] | Französisch: | SYSTÈMES ET PROCÉDÉS DE GÉNÉRATION DE MODÈLES 3D À PARTIR D'UNE IMAGERIE DE DRONE | [2024/16] | Eintritt in die regionale Phase | 08.01.2024 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 08.01.2024 | Recherchengebühr entrichtet | 08.01.2024 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 08.01.2024 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 08.01.2024 | Prüfungsantrag gestellt [2024/16] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.04.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US2014200863 (KAMAT VINEET R [US], et al); | [A]US2014212030 (TYTGAT DONNY [BE], et al); | [A]US2017018113 (LATTANZI DAVID [US], et al); | [A]US10186049 (BOARDMAN DAVID [US], et al); | [A]US2020082611 (HARAMATY TOM [IL], et al); |