Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Alle Dokumente: EP4441270 Benachrichtigungen zur Akte: RSS E-Mail

E-Mail-Benachrichtigungen abonnieren


Akte(n):   EP4441270



Sie erhalten eine Bestätigungsmail an die angegebene E-Mail-Adresse.






Datum Dokumentenart Verfahren Seitenzahl
Gesamtzahl der Seiten: 76
11.09.2024 Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung der bibliographischen Daten Recherche / Prüfung 1
09.07.2024 Mitteilung über Stellungnahme zum schriftlichen Bescheid/Anderung der Anmeldung/Zahlung von Anspruchsgebühren Recherche / Prüfung 3
17.06.2024 Kopie des internationalen vorläufigen Berichts über die Patentierbarkeit Recherche / Prüfung 9
10.06.2024 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
10.06.2024 Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts Recherche / Prüfung 3
10.06.2024 Antrag auf Eintritt in die europäische Phase Recherche / Prüfung 5
26.06.2023 Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) Recherche / Prüfung 34
08.06.2023 Kopie des internationalen Recherchenberichts Recherche / Prüfung 3
08.06.2023 Veröffentlichte internationale Anmeldung - A1 Recherche / Prüfung 17