Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
02.08.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
19.04.2024 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 22.05.2024 [2024/21] |
19.04.2024 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 22.05.2024 [2024/21] |
29.03.2024 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
19.02.2024 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
05.01.2024 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
22.12.2023 | Änderung - Vertreter | |
22.12.2023 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
22.12.2023 | Änderung durch den Anmelder | |
20.01.2023 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
20.01.2023 | Neuer Eintrag: Anmelder oder Erfinder |