EP4374816 - DRAHTLOSES ABTASTSYSTEM UND DRAHTLOSES ABTASTVERFAHREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 27.04.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 27.01.2023 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.07.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Medit Corp. (Yangpyeong-dong 5-ga) 3Fl.,9Fl.,10Fl.,13Fl.,14Fl.,16Fl., 8 Yangpyeong-Ro 25-Gil, Yeongdeungpo-Gu Seoul 07207 / KR | [2024/22] | Erfinder | 01 /
KIM, Hyung Suk Seoul 02842 / KR | [2024/22] | Vertreter | MFG Patentanwälte Meyer-Wildhagen Meggle-Freund Gerhard PartG mbB Amalienstraße 62 80799 München / DE | [2024/22] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22846198.4 | 19.07.2022 | [2024/22] | WO2022KR10545 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20210094205 | 19.07.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20210094205 | [2024/22] | Anmeldesprache | KO | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2023003328 | Datum: | 26.01.2023 | Sprache: | KO | [2023/04] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4374816 | Datum: | 29.05.2024 | Sprache: | EN | [2024/22] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 26.01.2023 | Klassifikation | IPC: | A61C9/00, A61B5/00, A61B1/24, A61C19/04, G06T1/00, G06T17/00, G16H50/50, G16H30/00, H04W4/80 | [2024/22] | CPC: |
A61C9/0053 (EP,KR);
A61B1/00016 (EP);
A61B1/24 (EP,KR);
A61B5/0062 (EP,KR);
A61B5/0088 (EP,KR);
A61C19/04 (KR);
G06T1/00 (EP);
G06T1/0007 (EP,KR);
G06T17/00 (KR);
G16H30/00 (KR);
G16H30/20 (EP);
G16H30/40 (EP);
G16H40/40 (EP);
G16H50/50 (EP,KR);
H04W4/80 (EP,KR);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/22] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DRAHTLOSES ABTASTSYSTEM UND DRAHTLOSES ABTASTVERFAHREN | [2024/22] | Englisch: | WIRELESS SCANNING SYSTEM AND WIRELESS SCANNING METHOD | [2024/22] | Französisch: | SYSTÈME DE BALAYAGE SANS FIL ET PROCÉDÉ DE BALAYAGE SANS FIL | [2024/22] | Eintritt in die regionale Phase | 16.02.2024 | Übersetzung eingereicht | 17.02.2024 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 17.02.2024 | Recherchengebühr entrichtet | 17.02.2024 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 17.02.2024 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 16.02.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 17.02.2024 | Prüfungsantrag gestellt [2024/22] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.07.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]KR20090121171 (APSEON EDUCATION CO LTD [KR], et al); | [Y]US2014061306 (WU JERRY [CN], et al); | [Y]US8913955 (MINCHER RICHARD W [US]); | [Y]KR20150068822 (LG ELECTRONICS INC [KR]); | [A]KR20180126166 (VATECH CO LTD [KR], et al); | [Y]KR20200113677 (OSSTEM IMPLANT CO LTD [KR]) |