EP4386258 - LAMPENMONTAGESTRUKTUR UND LAMPE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 17.05.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 17.02.2023 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.09.2024 | Ergänzender Recherchenbericht | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Suzhou Opple Lighting Co., Ltd. R&D Building A of OPPLE Lighting Fenyang Road Fen Lake Developing Zone Wujiang District Suzhou, Jiangsu 215211 / CN | Für alle benannten Staaten Opple Lighting Co., Ltd. Room 411 Building 1 No. 6111 Longdong Avenue Pudong New District Shanghai 201201 / CN | [2024/25] | Erfinder | 01 /
XIE, Jianmin Suzhou, Jiangsu 215211 / CN | 02 /
ZHANG, Qingquan Suzhou, Jiangsu 215211 / CN | 03 /
TAN, Xingchen Suzhou, Jiangsu 215211 / CN | [2024/25] | Vertreter | dompatent von Kreisler Selting Werner - Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | [2024/25] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22855456.4 | 10.08.2022 | [2024/25] | WO2022CN111311 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN202121867723U | 11.08.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN 202121867723 U | CN202110917473 | 11.08.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN202110917473 | [2024/25] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2023016475 | Datum: | 16.02.2023 | Sprache: | ZH | [2023/07] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4386258 | Datum: | 19.06.2024 | Sprache: | EN | [2024/25] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 16.02.2023 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 13.09.2024 | Klassifikation | IPC: | F21V21/26, F21V21/02, F21V21/30, F21V21/36, // F21S8/04, F21V21/03 | [2024/42] | CPC: |
F21V21/30 (EP,US);
F21V21/02 (EP);
F21V21/26 (EP);
F21V21/36 (EP);
F21S8/043 (EP);
F21V21/03 (EP)
|
Frühere IPC [2024/25] | F21V21/14, F21V21/30 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/25] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | LAMPENMONTAGESTRUKTUR UND LAMPE | [2024/25] | Englisch: | LAMP MOUNTING STRUCTURE AND LAMP | [2024/25] | Französisch: | STRUCTURE DE MONTAGE DE LAMPE ET LAMPE | [2024/25] | Eintritt in die regionale Phase | 11.03.2024 | Übersetzung eingereicht | 11.03.2024 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 11.03.2024 | Recherchengebühr entrichtet | 11.03.2024 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 11.03.2024 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 11.03.2024 | Prüfungsantrag gestellt [2024/25] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.08.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. |