EP4395560 - SILAGEIMPFSTOFFE ZUR HEMMUNG VON ACETOBACTER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 07.06.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 11.03.2023 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.08.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Pioneer Hi-Bred International, Inc. 7100 N.W. 62nd Avenue P.O. Box 1014 Johnston, Iowa 50131-1014 / US | [2024/28] | Erfinder | 01 /
DENNIS, Scott Michael URBANDALE, Iowa 50322 / US | 02 /
IIAMS, John C JOHNSTON, Iowa 50131-0552 / US | 03 /
MAHANNA, William C JOHNSTON, Iowa 50131-0552 / US | 04 /
SMILEY, Brenda JOHNSTON, Iowa 50131-0552 / US | [2024/28] | Vertreter | J A Kemp LLP 80 Turnmill Street London EC1M 5QU / GB | [2024/28] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22865696.3 | 29.08.2022 | [2024/28] | WO2022US75563 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US202163238388P | 30.08.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 202163238388 P | [2024/28] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2023034734 | Datum: | 09.03.2023 | Sprache: | EN | [2023/10] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4395560 | Datum: | 10.07.2024 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 09.03.2023 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2024/28] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 09.03.2023 | Klassifikation | IPC: | A23K30/15, A23K50/10, A23K50/45 | [2024/28] | CPC: |
A23K30/15 (EP);
A23K50/10 (EP);
A23K50/20 (EP);
A23K50/30 (EP);
A23K50/75 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/28] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SILAGEIMPFSTOFFE ZUR HEMMUNG VON ACETOBACTER | [2024/28] | Englisch: | SILAGE INOCULANTS FOR INHIBITION OF ACETOBACTER | [2024/28] | Französisch: | INOCULANTS D'ENSILAGE PERMETTANT L'INHIBITION D'ACETOBACTER | [2024/28] | Biologisches Material | In dieser Anmeldung wird hinterlegtes biologisches Material erwähnt; Einzelheiten siehe Akte | Eintritt in die regionale Phase | 12.03.2024 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 12.03.2024 | Recherchengebühr entrichtet | 12.03.2024 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 12.03.2024 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 12.03.2024 | Prüfungsantrag gestellt [2024/28] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.08.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]WO2015134254 (PIONEER HI BRED INT [US]); | [A]US2018007933 (OWENS FREDRIC [US], et al); |