EP4215794 - FALTBARER STÄNDER UND ELEKTRONISCHE VORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 23.06.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 16.06.2023 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 25.03.2023 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.08.2024 | Das Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist, wurde festgestellt | 12.08.2024 | Änderung durch den Anmelder | Anmelder | Für alle benannten Staaten Honor Device Co., Ltd. Suite 3401, Unit A, Building 6 Shum Yip Sky Park, No. 8089 Hongli West Road Xiangmihu Street, Futian District Shenzhen, Guangdong 518040 / CN | [2023/30] | Erfinder | 01 /
WU, Ling Shenzhen, Guangdong 518040 / CN | 02 /
HUO, Guoliang Shenzhen, Guangdong 518040 / CN | 03 /
TANG, Feng Shenzhen, Guangdong 518040 / CN | 04 /
YANG, Desen Shenzhen, Guangdong 518040 / CN | [2023/30] | Vertreter | Maiwald GmbH Engineering Elisenhof Elisenstrasse 3 80335 München / DE | [2023/30] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22868458.5 | 07.09.2022 | [2023/30] | WO2022CN117536 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN202111478155 | 06.12.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN202111478155 | [2023/30] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2023103494 | Datum: | 15.06.2023 | Sprache: | ZH | [2023/24] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4215794 | Datum: | 26.07.2023 | Sprache: | EN | [2023/30] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 15.06.2023 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.04.2024 | Klassifikation | IPC: | F16M11/38, F16M13/00, G06F3/02, F16M11/06, F16M11/20, F16M11/04 | [2024/20] | CPC: |
G06F3/0202 (EP,CN);
F16M11/38 (EP,CN,US);
F16C11/04 (CN);
F16C11/10 (CN,US);
F16C11/12 (CN);
F16M11/041 (EP);
F16M11/06 (EP);
F16M11/2007 (EP);
F16M13/00 (EP);
F16M13/005 (CN);
G06F1/1616 (US);
G06F3/0227 (EP);
|
Frühere IPC [2023/30] | F16M11/38 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/30] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | FALTBARER STÄNDER UND ELEKTRONISCHE VORRICHTUNG | [2023/30] | Englisch: | FOLDABLE STAND AND ELECTRONIC APPARATUS | [2023/30] | Französisch: | SUPPORT PLIABLE ET APPAREIL ÉLECTRONIQUE | [2023/30] | Eintritt in die regionale Phase | 24.03.2023 | Übersetzung eingereicht | 24.03.2023 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 24.03.2023 | Recherchengebühr entrichtet | 24.03.2023 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 24.03.2023 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 24.03.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/30] | 09.08.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 09.08.2024 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.03.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2001055196 (ANZAI MASATO [JP], et al); | [XA]JP2020043527 (KOKUYO KK) |