EP4377360 - ANTI-CD3-ANTIKÖRPER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 03.05.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 25.03.2023 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.09.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Adimab, LLC 7 Lucent Drive Lebanon, NH 03766 / US | [2024/23] | Erfinder | 01 /
BATTLES, Michael, Benjamin Lebanon, New Hampshire 03766 / US | 02 /
LIU, Catherine, Yue Lebanon, New Hampshire 03766 / US | [2024/23] | Vertreter | Page White Farrer Bedford House 21a John Street London WC1N 2BF / GB | [2024/23] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22870965.5 | 16.09.2022 | [2024/23] | WO2022US76522 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US202163245499P | 17.09.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 202163245499 P | [2024/23] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2023044402 | Datum: | 23.03.2023 | Sprache: | EN | [2023/12] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4377360 | Datum: | 05.06.2024 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 23.03.2023 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2024/23] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 23.03.2023 | Klassifikation | IPC: | C07K16/28 | [2024/23] | CPC: |
C07K16/2809 (EP,IL,KR);
A61P29/00 (KR);
A61P31/00 (KR);
A61P35/00 (KR);
A61K2039/505 (KR);
A61K2039/545 (KR);
C07K2317/31 (EP,IL);
C07K2317/33 (EP,IL);
C07K2317/34 (EP,IL);
C07K2317/35 (EP,IL);
C07K2317/55 (EP,IL,KR);
C07K2317/56 (EP,IL,KR);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/23] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ANTI-CD3-ANTIKÖRPER | [2024/23] | Englisch: | ANTI-CD3 ANTIBODIES | [2024/23] | Französisch: | ANTICORPS ANTI-CD3 | [2024/23] | Eintritt in die regionale Phase | 27.02.2024 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 27.02.2024 | Recherchengebühr entrichtet | 27.02.2024 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 27.02.2024 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 27.02.2024 | Prüfungsantrag gestellt [2024/23] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.09.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]WO2019237081 (CULLINAN MAN INC [US]); | [A]WO2021034646 (IGM BIOSCIENCES INC [US]); | [XA]WO2021041250 (IGM BIOSCIENCES INC [US]) |