EP4407400 - TRANSPORTSYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 27.06.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 01.04.2023 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.06.2024 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 31.07.2024 [2024/31] | 27.06.2024 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 31.07.2024 [2024/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Murata Machinery, Ltd. 3 Minami Ochiai-cho, Kisshoin Minami-ku Kyoto-shi Kyoto 601-8326 / JP | [2024/31] | Erfinder | 01 /
KITAMURA, Wataru Inuyama-shi, Aichi 484-8502 / JP | [2024/31] | Vertreter | Stöckeler, Ferdinand, et al Schoppe, Zimmermann, Stöckeler Zinkler, Schenk & Partner mbB Patentanwälte Radlkoferstrasse 2 81373 München / DE | [2024/31] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22872585.9 | 10.08.2022 | [2024/31] | WO2022JP30531 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20210153755 | 22.09.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2021153755 | [2024/31] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2023047829 | Datum: | 30.03.2023 | Sprache: | JA | [2023/13] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4407400 | Datum: | 31.07.2024 | Sprache: | EN | [2024/31] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 30.03.2023 | Klassifikation | IPC: | G05D1/02 | [2024/31] | CPC: |
G05D1/225 (EP);
G05D1/69 (KR);
B60L53/10 (KR);
G05D1/244 (EP);
G05D1/644 (EP,KR);
G05D1/646 (EP);
G05D1/693 (EP);
G05D1/6987 (EP);
G05D2105/28 (EP,KR);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/31] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | TRANSPORTSYSTEM | [2024/31] | Englisch: | TRANSPORT SYSTEM | [2024/31] | Französisch: | SYSTÈME DE TRANSPORT | [2024/31] | Eintritt in die regionale Phase | 25.03.2024 | Übersetzung eingereicht | 25.03.2024 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 25.03.2024 | Recherchengebühr entrichtet | 25.03.2024 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 25.03.2024 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 25.03.2024 | Prüfungsantrag gestellt [2024/31] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.03.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]JPH11268895 (KOMATSU FORKLIFT); | [A]JP2010067028 (MURATEC AUTOMATION CO LTD) | vom Anmelder | JPH11268895 |