EP4415145 - HAFTFOLIE, VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER HAFTFOLIE, ENERGIESPEICHERVORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER ENERGIESPEICHERVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 12.07.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 14.04.2023 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.07.2024 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 14.08.2024 [2024/33] | 12.07.2024 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 14.08.2024 [2024/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Dai Nippon Printing Co., Ltd. 1-1 Ichigaya-kagacho 1-chome Shinjuku-ku Tokyo 162-8001 / JP | [2024/33] | Erfinder | 01 /
SASAKI, Miho Tokyo 162-8001 / JP | 02 /
KATO, Takahiro Tokyo 162-8001 / JP | [2024/33] | Vertreter | Müller-Boré & Partner Patentanwälte PartG mbB Friedenheimer Brücke 21 80639 München / DE | [2024/33] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22878600.0 | 06.10.2022 | [2024/33] | WO2022JP37520 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20210165118 | 06.10.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2021165118 | [2024/33] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2023058733 | Datum: | 13.04.2023 | Sprache: | JA | [2023/15] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4415145 | Datum: | 14.08.2024 | Sprache: | EN | [2024/33] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 13.04.2023 | Klassifikation | IPC: | H01M50/342, B65D65/40, H01M10/04, H01M50/105, H01M50/121, H01M50/129, H01M50/184, H01M50/193, H01M50/197, H01M50/198, H01M50/375 | [2024/33] | CPC: |
B65D65/40 (EP,KR);
H01M50/197 (EP,KR);
H01M10/04 (EP,KR);
H01M50/105 (EP,KR);
H01M50/121 (EP,KR);
H01M50/129 (EP,KR);
H01M50/184 (EP,KR);
H01M50/193 (EP,KR);
H01M50/198 (EP,KR);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/33] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HAFTFOLIE, VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER HAFTFOLIE, ENERGIESPEICHERVORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER ENERGIESPEICHERVORRICHTUNG | [2024/33] | Englisch: | ADHESIVE FILM, METHOD FOR MANUFACTURING ADHESIVE FILM, POWER STORAGE DEVICE, AND METHOD FOR MANUFACTURING POWER STORAGE DEVICE | [2024/33] | Französisch: | FILM ADHÉSIF, PROCÉDÉ DE FABRICATION DE FILM ADHÉSIF, DISPOSITIF DE STOCKAGE D'ÉNERGIE ET PROCÉDÉ DE FABRICATION DE DISPOSITIF DE STOCKAGE D'ÉNERGIE | [2024/33] | Eintritt in die regionale Phase | 30.04.2024 | Übersetzung eingereicht | 02.05.2024 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 02.05.2024 | Recherchengebühr entrichtet | 02.05.2024 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 02.05.2024 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 02.05.2024 | Prüfungsantrag gestellt [2024/33] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]JP2003242952 (SAMSUNG SDI CO LTD); | [A]JP2014225378 (HITACHI LTD); | [A]JP2017062872 (DENSO CORP); | [PX]WO2021201213 (DAINIPPON PRINTING CO LTD [JP]) | vom Anmelder | JP2002008616 | JP2015079638 |