EP4340084 - ELEKTRODENANORDNUNGSFALTVORRICHTUNG UND FALTVERFAHREN DAMIT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 16.02.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 05.05.2023 | Letztes Ereignis Tooltip | 16.02.2024 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 20.03.2024 [2024/12] | 16.02.2024 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 20.03.2024 [2024/12] | Anmelder | Für alle benannten Staaten LG Energy Solution, Ltd. Tower 1, 108, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07335 / KR | [2024/12] | Erfinder | 01 /
KEUM, Dongyeon Daejeon 34122 / KR | 02 /
HWANG, Hong Ju Daejeon 34122 / KR | [2024/12] | Vertreter | Plasseraud IP 104 Rue de Richelieu CS92104 75080 Paris Cedex 02 / FR | [N/P] |
Frühere [2024/12] | Plasseraud IP 66, rue de la Chaussée d'Antin 75440 Paris Cedex 09 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22887524.1 | 24.10.2022 | [2024/12] | WO2022KR16248 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20210143662 | 26.10.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20210143662 | KR20220135649 | 20.10.2022 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20220135649 | [2024/12] | Anmeldesprache | KO | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2023075328 | Datum: | 04.05.2023 | Sprache: | KO | [2023/18] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4340084 | Datum: | 20.03.2024 | Sprache: | EN | [2024/12] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 04.05.2023 | Klassifikation | IPC: | H01M10/04 | [2024/12] | CPC: |
B65H45/10 (EP);
H01M10/0459 (EP,US);
H01M10/04 (EP);
H01M10/0404 (EP,US);
H01M10/0583 (EP);
B65H2801/72 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/12] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ELEKTRODENANORDNUNGSFALTVORRICHTUNG UND FALTVERFAHREN DAMIT | [2024/12] | Englisch: | ELECTRODE ASSEMBLY FOLDING DEVICE AND FOLDING METHOD USING SAME | [2024/12] | Französisch: | DISPOSITIF DE PLIAGE D'ENSEMBLE D'ÉLECTRODES ET PROCÉDÉ DE PLIAGE UTILISANT CELUI-CI | [2024/12] | Eintritt in die regionale Phase | 14.12.2023 | Übersetzung eingereicht | 14.12.2023 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 14.12.2023 | Recherchengebühr entrichtet | 14.12.2023 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 14.12.2023 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 14.12.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 14.12.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2024/12] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]KR20170032042 (LG CHEMICAL LTD [KR]); | [A]KR20170044972 (LG CHEMICAL LTD [KR]); | [A]KR20170059739 (LG CHEMICAL LTD [KR]); | [A]KR20170059740 (LG CHEMICAL LTD [KR]); | [A]CN112117495 (SHENZHEN GEESUN INTELLIGENT TECH CO LTD) |