EP4339978 - KERNPAKET, ALUMINIUMELEKTROLYTKONDENSATOR UND PAKETALTERUNGSVERFAHREN DAFÜR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 16.02.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 02.02.2024 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 17.08.2023 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.08.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Hunan Aihua Group Co., Ltd East Taohualun Road (South of Zizhu Road) Yiyang City, Hunan 413000 / CN | [2024/12] | Erfinder | 01 /
LIU, Bo Yiyang city, Hunan 413000 / CN | 02 /
AI, Lihua Yiyang city, Hunan 413000 / CN | 03 /
AI, Liang Yiyang city, Hunan 413000 / CN | 04 /
WANG, Anan Yiyang city, Hunan 413000 / CN | [2024/12] | Vertreter | Schwarz & Partner Patentanwälte GmbH Patentanwälte Wipplingerstraße 30 1010 Wien / AT | [2024/12] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22925228.3 | 24.08.2022 | [2024/12] | WO2022CN114490 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN202210904879 | 29.07.2022 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN202210904879 | [2024/12] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2024021210 | Datum: | 01.02.2024 | Sprache: | ZH | [2024/05] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4339978 | Datum: | 20.03.2024 | Sprache: | EN | [2024/12] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 01.02.2024 | Klassifikation | IPC: | H01G9/048, H01G9/14, H01G9/008, H01G9/10, H01G9/145 | [2024/12] | CPC: |
H01G9/008 (EP,CN,KR);
H01G9/048 (EP,CN,KR);
H01G9/10 (EP,CN,KR);
H01G9/14 (EP,CN,KR);
H01G9/145 (EP,CN,KR)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/12] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KERNPAKET, ALUMINIUMELEKTROLYTKONDENSATOR UND PAKETALTERUNGSVERFAHREN DAFÜR | [2024/12] | Englisch: | JELLY ROLL, AND ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR AND PACKAGING METHOD THEREFOR | [2024/12] | Französisch: | ROULEAU DE GELÉE, ET CONDENSATEUR ÉLECTROLYTIQUE EN ALUMINIUM ET SON PROCÉDÉ DE CONDITIONNEMENT | [2024/12] | Eintritt in die regionale Phase | 15.08.2023 | Übersetzung eingereicht | 15.08.2023 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 15.08.2023 | Recherchengebühr entrichtet | 15.08.2023 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 15.08.2023 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 15.08.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 15.08.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2024/12] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.08.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. |