EP4239944 - VERFAHREN ZUR KRYPTOGRAPHISCHEN SIGNATUR EINER DATENINFORMATION, ELEKTRONISCHE VORRICHTUNG UND COMPUTERPROGRAMM DAFÜR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 16.02.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 17.12.2023 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 04.08.2023 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: NL | veröffentlicht am 09.10.2024 [2024/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten IDEMIA France 2, place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie / FR | [2023/36] | Erfinder | 01 /
DOTTAX, Emmanuelle 92400 COURBEVOIE / FR | 02 /
HOUZELOT, Agathe 92400 COURBEVOIE / FR | 03 /
GIRAUD, Christophe 92400 COURBEVOIE / FR | [2023/36] | Vertreter | Idemia 2, place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie / FR | [2023/36] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 23150780.7 | 09.01.2023 | [2023/36] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20220001866 | 03.03.2022 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 2201866 | [2023/36] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4239944 | Datum: | 06.09.2023 | Sprache: | FR | [2023/36] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP4239944 | Datum: | 20.03.2024 | Sprache: | FR | [2024/12] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.07.2023 | Klassifikation | IPC: | H04L9/00, H04L9/32 | [2023/36] | CPC: |
H04L9/004 (EP);
H04L9/3247 (KR,US);
H04L9/3252 (EP,CN);
H04L9/0869 (US);
H04L9/3066 (KR,US);
H04L9/3249 (CN);
H04L2209/046 (KR);
H04L2209/08 (KR);
H04L2209/16 (EP);
H04L2209/72 (CN)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/36] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR KRYPTOGRAPHISCHEN SIGNATUR EINER DATENINFORMATION, ELEKTRONISCHE VORRICHTUNG UND COMPUTERPROGRAMM DAFÜR | [2023/36] | Englisch: | METHOD FOR CRYPTOGRAPHIC SIGNING OF A DATA ITEM, ASSOCIATED ELECTRONIC DEVICE AND COMPUTER PROGRAM | [2023/36] | Französisch: | PROCÉDÉ DE SIGNATURE CRYPTOGRAPHIQUE D'UNE DONNÉE, DISPOSITIF ÉLECTRONIQUE ET PROGRAMME D'ORDINATEUR ASSOCIÉS | [2023/36] | Prüfungsverfahren | 09.01.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/36] | 27.09.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 27.09.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 18.12.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.02.2024 | Erteilungsgebühr entrichtet | 09.02.2024 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 09.02.2024 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | BG | 20.03.2024 | FI | 20.03.2024 | HR | 20.03.2024 | LT | 20.03.2024 | LV | 20.03.2024 | NL | 20.03.2024 | SE | 20.03.2024 | NO | 20.06.2024 | RS | 20.06.2024 | GR | 21.06.2024 | [2024/41] |
Frühere [2024/37] | BG | 20.03.2024 | |
FI | 20.03.2024 | ||
HR | 20.03.2024 | ||
LT | 20.03.2024 | ||
LV | 20.03.2024 | ||
SE | 20.03.2024 | ||
NO | 20.06.2024 | ||
RS | 20.06.2024 | ||
GR | 21.06.2024 | ||
Frühere [2024/35] | BG | 20.03.2024 | |
FI | 20.03.2024 | ||
HR | 20.03.2024 | ||
LT | 20.03.2024 | ||
NO | 20.06.2024 | ||
RS | 20.06.2024 | ||
GR | 21.06.2024 | ||
Frühere [2024/33] | LT | 20.03.2024 | |
NO | 20.06.2024 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP2553866 (IRDETO BV [NL]) [A] 1-15* algorithm 2 *; | [I] - DOTTAX EMMANUELLE ET AL, White-Box ECDSA: Challenges and Existing Solutions, ARXIV.ORG, CORNELL UNIVERSITY LIBRARY, 201 OLIN LIBRARY CORNELL UNIVERSITY ITHACA, NY 14853, PAGE(S) 184 - 201, (20211021), XP047614346 [I] 1-15 * section 4.1, masking ; algorithm 1 ; section 4.2, Redundancy and Checks of Consistency * DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-89915-8_9 |