Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Alle Dokumente: EP4401273 Benachrichtigungen zur Akte: RSS E-Mail

E-Mail-Benachrichtigungen abonnieren


Akte(n):   EP4401273



Sie erhalten eine Bestätigungsmail an die angegebene E-Mail-Adresse.






Datum Dokumentenart Verfahren Seitenzahl
Gesamtzahl der Seiten: 124
18.03.2025 Übersendung der Urkunde für ein europäisches Patent nach Regel 74 EPÜ Recherche / Prüfung 1
06.02.2025 Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 2
24.01.2025 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
24.01.2025 Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche Recherche / Prüfung 1
24.01.2025 Französische Übersetzung der Patentansprüche Recherche / Prüfung 4
24.01.2025 Deutsche Übersetzung der Patentansprüche Recherche / Prüfung 4
24.01.2025 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 2
26.11.2024 Anlage zur Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 1
26.11.2024 Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung Recherche / Prüfung 2
26.11.2024 Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 4
26.11.2024 Erteilungsabsicht (Unterschriften) Recherche / Prüfung 1
26.11.2024 Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Reinschrift) Recherche / Prüfung 16
26.11.2024 Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Fassung zur Genehmigung) Recherche / Prüfung 16
11.11.2024 Prüfungsbeginn Recherche / Prüfung 1
22.07.2024 Erinnerung Frist zur Zahlung der Prüfungs-/Benennungsgebühr und Beseitigung von Mängeln im schriftlichen Bescheid/Änderung Recherche / Prüfung 2
19.06.2024 Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung Recherche / Prüfung 2
27.12.2023 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
27.12.2023 Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts Recherche / Prüfung 3
27.12.2023 Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen Recherche / Prüfung 3
27.12.2023 Geänderte Beschreibung, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts Recherche / Prüfung 10
27.12.2023 Geänderte Beschreibung mit Anmerkungen Recherche / Prüfung 10
27.12.2023 Änderungen vor der Sachprüfung eingegangen Recherche / Prüfung 3
27.12.2023 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 1
23.06.2023 Mitteilung über die Übermittlung des europäischen Recherchenberichtes Recherche / Prüfung 1
23.06.2023 Stellungnahme zum europäischen Recherchenbericht Recherche / Prüfung 3
23.06.2023 Europäischer Recherchenbericht Recherche / Prüfung 2
23.06.2023 Informationen zur Recherchenstrategie Recherche / Prüfung 1
17.06.2023 Geänderte Zusammenfassung Recherche / Prüfung 1
01.06.2023 Recherchebeginn Recherche / Prüfung 1
10.01.2023 Zusammenfassung Recherche / Prüfung 1
10.01.2023 Empfangsbescheinigung über die elektronische Übermittlung des Antrags auf Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 2
10.01.2023 Patentansprüche Recherche / Prüfung 3
10.01.2023 Beschreibung Recherche / Prüfung 10
10.01.2023 Erfindernennung Recherche / Prüfung 1
10.01.2023 Zeichnungen Recherche / Prüfung 3
10.01.2023 Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 4