Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
31.01.2025 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 05.03.2025 [2025/10] |
24.01.2025 | Neuer Eintrag: Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | |
24.01.2025 | Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr | |
24.01.2025 | Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr | |
12.12.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
25.11.2024 | Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung | |
15.11.2024 | Änderung - Klassifikation | veröffentlicht am 18.12.2024 [2024/51] |
15.11.2024 | Änderung - Klassifikation | veröffentlicht am 18.12.2024 [2024/51] |
22.08.2024 | Das Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist, wurde festgestellt | |
22.08.2024 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 25.09.2024 [2024/39] |
22.08.2024 | Änderung - benannte Staaten | veröffentlicht am 25.09.2024 [2024/39] |
14.06.2024 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 17.07.2024 [2024/29] |
03.01.2024 | Änderung durch den Anmelder | |
10.01.2023 | Änderung - Vertreter |