EP4191058 - VERFAHREN ZUR VERMESSUNG VON UNWUCHTEN UND ANSTELLWINKELN UND HALBPROFILEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 09.02.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 18.10.2023 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 18.08.2023 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 05.05.2023 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.07.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: ES, GR, HR, RS | veröffentlicht am 28.08.2024 [2024/35] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Windcomp GmbH Glogauer Straße 21 10999 Berlin / DE | [2024/10] |
Frühere [2023/23] | Für alle benannten Staaten Windcomp GmbH Schulstrasse 19 73666 Baltmannsweiler / DE | Erfinder | 01 /
LUCKS, Christoph 22303 Hamburg / DE | [2023/23] | Vertreter | Raffay & Fleck Patentanwälte Grosse Bleichen 8 20354 Hamburg / DE | [2023/23] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 23152372.1 | 29.12.2017 | [2023/23] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4191058 | Datum: | 07.06.2023 | Sprache: | DE | [2023/23] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP4191058 | Datum: | 13.03.2024 | Sprache: | DE | [2024/11] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.05.2023 | Klassifikation | IPC: | F03D17/00, F03D13/35 | [2023/23] | CPC: |
F03D17/00 (EP,US);
F03D13/35 (EP,US);
F05B2260/80 (EP,US);
F05B2260/966 (EP,US);
F05B2270/327 (US);
F05B2270/328 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/38] |
Frühere [2023/23] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR VERMESSUNG VON UNWUCHTEN UND ANSTELLWINKELN UND HALBPROFILEN | [2023/23] | Englisch: | METHOD FOR MEASURING IMBALANCES AND ANGLES OF ATTACK AND HALF-PROFILES | [2023/23] | Französisch: | PROCÉDÉ POUR MESURER DES DÉSÉQUILIBRES ET DES ANGLES D'ATTAQUE ET DES DEMI-PROFILS | [2023/23] | Prüfungsverfahren | 14.08.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 14.08.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/38] | 14.08.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 19.10.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 30.01.2024 | Erteilungsgebühr entrichtet | 30.01.2024 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 31.01.2024 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP17832248.3 / EP3732369 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.01.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.01.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.01.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.01.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 30.01.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.2023 | 07   M06   Gebühr entrichtet am   30.01.2024 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | ES | 13.03.2024 | HR | 13.03.2024 | NO | 13.06.2024 | RS | 13.06.2024 | GR | 14.06.2024 | [2024/35] |
Frühere [2024/33] | NO | 13.06.2024 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US2009266160 (JEFFREY MIKE [US], et al) [Y] 4-6 * paragraphs [0024] , [0025] , [0089] , [0090] *; | [XY]DE102010024532 (WINDCOMP GMBH [DE]) [X] 1-3 * paragraphs [0027] , [0028] , [0055] , [0056]; figure 1; claim 1 * [Y] 4-7; | [Y]EP3002455 (RWE INNOGY GMBH [DE]) [Y] 7 * paragraphs [0011] , [0068] - [0106]; figures 1-10 *; | [A]DE102015121981 (FOS4X GMBH [DE]) [A] 7* figures 1-4; claims 1-13 * | vom Anmelder | EP2582970 |