EP4243296 - HYBRIDE STRAHLFORMUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 15.03.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 11.08.2023 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.03.2024 | Das Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist, wurde festgestellt | 15.03.2024 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 17.04.2024 [2024/16] | 15.03.2024 | Änderung - benannte Staaten | veröffentlicht am 17.04.2024 [2024/16] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Nokia Solutions and Networks Oy Karakaari 7 02610 Espoo / FI | [2023/37] | Erfinder | 01 /
QURESHI, Muhammad Ayyaz Neu-Ulm / DE | 02 /
STEIERT, Martin Blaustein / DE | 03 /
FELGENTREFF, Tilman Holzkirchen / DE | 04 /
KALYANASUNDARAM, Suresh Bangalore / IN | 05 /
P NAIR, Jinesh Bangalore / IN | 06 /
GULATI, Shalini Bangalore / IN | [2023/37] | Vertreter | Nokia EPO representatives Nokia Technologies Oy Karakaari 7 02610 Espoo / FI | [2023/37] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 23159566.1 | 02.03.2023 | [2023/37] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FI20220005200 | 07.03.2022 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FI 20225200 | [2023/37] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4243296 | Datum: | 13.09.2023 | Sprache: | EN | [2023/37] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.07.2023 | Klassifikation | IPC: | H04B7/06, H04W16/28, H04W72/044, H04W72/566 | [2023/37] | CPC: |
H04B7/0695 (EP,CN);
H04W72/046 (US);
H01Q1/246 (EP);
H01Q21/061 (EP);
H01Q3/38 (EP);
H04B7/0617 (CN);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/16] |
Frühere [2023/37] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HYBRIDE STRAHLFORMUNG | [2023/37] | Englisch: | HYBRID BEAMFORMING | [2023/37] | Französisch: | FORMATION DE FAISCEAU HYBRIDE | [2023/37] | Prüfungsverfahren | 09.02.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 13.03.2024 | Prüfungsantrag gestellt [2024/16] | 13.03.2024 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]EP3496293 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]); | [A]US2021203396 (NI HAO [CN], et al) |