EP4238837 - WISCHERVORRICHTUNG MIT ZUMINDEST EINER ENDKAPPENEINHEIT UND VERFAHREN ZUR MONTAGE EINER WISCHERVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 05.07.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 04.08.2023 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.09.2024 | Neuer Eintrag: Eingang des Antrags auf Weiterbehandlung | 18.09.2024 | Neuer Eintrag: Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr | Anmelder | Für alle benannten Staaten Robert Bosch GmbH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | [2023/36] | Erfinder | 01 /
Bubba, Marcello 3210 Linden / BE | 02 /
Kadas, Bence 1103 Budapest / HU | 03 /
Kuypers, Peter 3700 Tongeren / BE | 04 /
Bencsik, Barnabas 2473 Val / HU | [2023/36] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 23159810.3 | 03.03.2023 | [2023/36] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE202210202185 | 03.03.2022 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102022202185 | [2023/36] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP4238837 | Datum: | 06.09.2023 | Sprache: | DE | [2023/36] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP4238837 | Datum: | 27.12.2023 | Sprache: | DE | [2023/52] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 24.11.2023 | Klassifikation | IPC: | B60S1/38 | [2023/36] | CPC: |
B60S1/3893 (EP);
B60S1/3889 (EP);
B60S1/3894 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/32] |
Frühere [2023/36] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | WISCHERVORRICHTUNG MIT ZUMINDEST EINER ENDKAPPENEINHEIT UND VERFAHREN ZUR MONTAGE EINER WISCHERVORRICHTUNG | [2023/36] | Englisch: | WIPER DEVICE HAVING AT LEAST ONE END CAP UNIT AND METHOD FOR ASSEMBLING A WIPER DEVICE | [2023/36] | Französisch: | DISPOSITIF D'ESSUIE-GLACE COMPRENANT AU MOINS UNE UNITÉ DE CAPUCHON D'EXTRÉMITÉ ET PROCÉDÉ DE MONTAGE D'UN DISPOSITIF D'ESSUIE-GLACE | [2023/36] | Prüfungsverfahren | 27.06.2024 | Prüfungsantrag gestellt [2024/32] | 27.06.2024 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 16.07.2024 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht/schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde/internationalen vorläufigen Prüfungsbericht/ergänzenden internationalen Recherchenbericht nicht fristgerecht eingegangen | 16.09.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht/schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde/internationalen vorläufigen Prüfungsbericht/ergänzenden internationalen Recherchenbericht fristgerecht eingegangen ist/Ergänzender europäischer Recherchenbericht | 16.09.2024 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 16.09.2024 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]WO2007144220 (BOSCH GMBH ROBERT [DE], et al) [X] 4-9 * page 4, line 28 - page 5, line 2; figure - *; | [X]WO2012159802 (BOSCH GMBH ROBERT [DE], et al) [X] 1-3,11,12 * page 4, line 22 - page 6, line 7; figures 1-4 *; | [X]US2013326837 (DE BLOCK PETER [BE]) [X] 4-9* paragraph [0024] - paragraph [0026]; figures 6,8 *; | [X]WO2015000778 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [X] 1,2,10-12 * page 19, line 6 - page 20, line 34; figures 13-15 *; | [A]DE102013221793 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [A] 1-3,10-12 * paragraph [0031]; figure 3 * |