EP4234791 - STEUERUNGSVERFAHREN FÜR EINE WASCHMASCHINE MIT INDUKTIONSHEIZUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 28.07.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.01.2024 | Änderung durch den Anmelder | 12.01.2024 | Änderung - benannte Staaten | veröffentlicht am 14.02.2024 [2024/07] | Anmelder | Für alle benannten Staaten LG Electronics Inc. 128, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07336 / KR | [2023/35] | Erfinder | 01 /
HONG, Sangwook 08592 Seoul / KR | 02 /
KIM, Woore 08592 Seoul / KR | 03 /
KIM, Beomjun 08592 Seoul / KR | 04 /
NOH, Hyunwoo 08592 Seoul / KR | [2023/35] | Vertreter | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstraße 3 81675 München / DE | [2023/35] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 23168159.4 | 27.12.2019 | [2023/35] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20180169654 | 26.12.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20180169654 | [2023/35] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4234791 | Datum: | 30.08.2023 | Sprache: | EN | [2023/35] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.07.2023 | Klassifikation | IPC: | D06F33/65, D06F58/44, // D06F39/00, D06F58/20, D06F105/40, D06F103/16, D06F103/32, D06F103/70 | [2023/35] | CPC: |
D06F33/65 (EP,CN,KR);
D06F39/40 (EP,CN,KR,US);
D06F33/52 (CN);
D06F33/00 (US);
D06F33/70 (KR);
D06F34/08 (KR);
D06F34/14 (US);
D06F35/005 (KR);
D06F37/304 (KR);
D06F39/02 (KR);
D06F39/04 (KR,US);
D06F39/085 (KR);
D06F39/088 (KR,US);
D06F58/44 (EP);
H05B6/10 (KR);
D06F2103/16 (EP);
D06F2103/32 (EP);
D06F2103/62 (KR);
D06F2103/70 (EP);
D06F2105/40 (EP,KR);
D06F2105/48 (KR);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/07] |
Frühere [2023/35] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | STEUERUNGSVERFAHREN FÜR EINE WASCHMASCHINE MIT INDUKTIONSHEIZUNG | [2023/35] | Englisch: | CONTROL METHOD OF A LAUNDRY MACHINE HAVING INDUCTION HEATER | [2023/35] | Französisch: | PROCÉDÉ DE COMMANDE D'UNE MACHINE À LAVER LE LINGE AYANT UN DISPOSITIF DE CHAUFFAGE PAR INDUCTION | [2023/35] | Prüfungsverfahren | 17.05.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/35] | 11.01.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 11.01.2024 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP19219760.6 / EP3674467 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.05.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.05.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.12.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]WO2006098571 (LG ELECTRONICS INC [KR], et al) [A] 1-13 * paragraph [0036] - paragraph [0042]; figure 3 * * paragraph [0046] * * paragraph [0051] - paragraph [0052] * * paragraph [0063] - paragraph [0065] *; | [A]EP2767629 (LG ELECTRONICS INC [KR]) [A] 1-13 * paragraph [0041] - paragraph [0043] * * paragraph [0074] * * paragraph [0097] - paragraph [0098]; figures 3, 4 * * paragraph [0128] - paragraph [0138]; figure 5 * * paragraph [0168] - paragraph [0190] ** paragraph [0217] - paragraph [0229]; figure 6 *; | [A]DE102016110883 (MIELE & CIE [DE]) [A] 1-13 * paragraph [0011] - paragraph [0019] * * paragraph [0029] - paragraph [0030] * * paragraph [0042] - paragraph [0044]; figures 1-4 * * paragraph [0047] - paragraph [0053]; figures 5, 6 * | vom Anmelder | KR20180123451 |