EP4234392 - QUERANTRIEBSVORRICHTUNG EINES SCHIFFES [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 29.12.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 28.07.2023 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.08.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Fincantieri S.p.A. Via Genova 1 34121 Trieste / IT | [2023/35] | Erfinder | 01 /
CAIZZI, Antonio 34121 TRIESTE / IT | 02 /
MALASOMA, Niccolò 34121 TRIESTE / IT | 03 /
CURTO, Luigi 34121 TRIESTE / IT | 04 /
CAMPODONICO, Marco 34121 TRIESTE / IT | [2023/35] | Vertreter | Crippa, Paolo Ernesto, et al Jacobacci & Partners S.p.A. Via Senato, 8 20121 Milano / IT | [2023/35] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 23175595.0 | 14.10.2021 | [2023/35] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT20200024202 | 14.10.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT202000024202 | [2023/35] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP4234392 | Datum: | 30.08.2023 | Sprache: | EN | [2023/35] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP4234392 | Datum: | 04.10.2023 | Sprache: | EN | [2023/40] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 31.08.2023 | Klassifikation | IPC: | B63H25/42, B63H25/46 | [2023/40] | CPC: |
B63H25/46 (EP);
B63H25/42 (EP,KR);
B63H5/16 (CN);
B63B13/02 (KR);
B63B19/00 (KR);
B63H5/08 (CN);
E06B5/01 (CN)
(-)
|
Frühere IPC [2023/35] | B63H25/46 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/05] |
Frühere [2023/35] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | QUERANTRIEBSVORRICHTUNG EINES SCHIFFES | [2023/35] | Englisch: | TRANSVERSE PROPULSION DEVICE OF A SHIP | [2023/35] | Französisch: | DISPOSITIF DE PROPULSION TRANSVERSALE D'UN NAVIRE | [2023/35] | Prüfungsverfahren | 27.12.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2024/05] | 27.12.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 26.03.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP21798787.4 / EP4214117 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.08.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.08.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XD]CN102381439 (UNIV HENAN SCIENCE & TECH) [XD] 1,27-39* figure - *; | [XD]CN105329405 (WUCHANG SHIPBUILDING INDUSTRY GROUP CO LTD) [XD] 1,24 * figures 2,4 *; | [XDI]CN205819525U (CSIC (SHANGHAI) ENERGY SAVING TECH DEV CO LTD) [XD] 1-3,16-18,25,27,28,38,39 * paragraph [0003]; figure - * [I] 4-15,19-24,26 | vom Anmelder | GB782628 | CN102381439 | CN105329405 | CN205327529U | CN205819525U | CN109094715 | WO2019220152 |