EP4287563 - VERFAHREN ZUR BETRIEBSSTEUERUNG EINER HELLIGKEITSÜBERWACHUNGSVORRICHTUNG ODER EINER ANLAGE MIT EINER SOLCHEN VORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 07.06.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 03.11.2023 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.06.2024 | Das Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist, wurde festgestellt | 07.06.2024 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 10.07.2024 [2024/28] | 07.06.2024 | Änderung - benannte Staaten | veröffentlicht am 10.07.2024 [2024/28] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Somfy Activites SA 50, avenue du Nouveau Monde 74300 Cluses / FR | [2023/49] | Erfinder | 01 /
ROUSSEAU, Fabien 74300 CLUSES / FR | [2023/49] | Vertreter | Novaimo Europa 1 362, avenue Marie Curie Archamps Technopole 74166 Saint-Julien-en-Genevois Cedex / FR | [2023/49] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 23176212.1 | 30.05.2023 | [2023/49] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20220005160 | 30.05.2022 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 2205160 | [2023/49] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4287563 | Datum: | 06.12.2023 | Sprache: | FR | [2023/49] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.10.2023 | Klassifikation | IPC: | H04L12/28, E06B9/56, H04B10/116, E06B9/68 | [2023/49] | CPC: |
H04L12/282 (EP);
E06B9/68 (EP);
H04B10/116 (EP);
E06B2009/6818 (EP);
H04L2012/2841 (EP);
H04L2012/285 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/28] |
Frühere [2023/49] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR BETRIEBSSTEUERUNG EINER HELLIGKEITSÜBERWACHUNGSVORRICHTUNG ODER EINER ANLAGE MIT EINER SOLCHEN VORRICHTUNG | [2023/49] | Englisch: | METHOD FOR CONTROLLING THE OPERATION OF A BRIGHTNESS MONITORING DEVICE OR AN INSTALLATION COMPRISING SUCH A DEVICE | [2023/49] | Französisch: | PROCÉDÉ DE COMMANDE EN FONCTIONNEMENT D'UN DISPOSITIF DE SURVEILLANCE DE LUMINOSITÉ OU D'UNE INSTALLATION COMPRENANT UN TEL DISPOSITIF | [2023/49] | Prüfungsverfahren | 05.06.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 05.06.2024 | Prüfungsantrag gestellt [2024/28] | 05.06.2024 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2011164304 (BROWN G Z [US], et al) [X] 1,8-12 * paragraph [0050] - paragraph [0068] *; | [XY]US2016258209 (BERMAN RACHEL [US], et al) [X] 1-6,8-12 * abstract * * paragraph [0001] - paragraph [0066] * * paragraph [0099] - paragraph [0115] * * paragraph [0116] - paragraph [0135] * [Y] 7; | [Y]US2019028196 (RAINS JACK C [US], et al) [Y] 7 * abstract ** paragraph [0034] * |