EP4223638 - FLÜGELLOSES FLUGGERÄT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 08.09.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 21.07.2023 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 07.07.2023 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.09.2024 | Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung | Anmelder | Für alle benannten Staaten Spherie GmbH Am Sandtorkai 27-28 20457 Hamburg / DE | [2023/32] | Erfinder | 01 /
HESSELBARTH, Jonathan 64283 Darmstadt / DE | 02 /
CHIBAC, Nicolas 20359 Hamburg / DE | [2023/32] | Vertreter | Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB Postfach 31 02 60 80102 München / DE | [2023/32] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 23177056.1 | 01.11.2016 | [2023/32] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE201510119065 | 06.11.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102015119065 | [2023/32] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4223638 | Datum: | 09.08.2023 | Sprache: | DE | [2023/32] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.07.2023 | Klassifikation | IPC: | B64U20/87, B64U10/13, B64U30/20, B64U50/19, B64U101/30, H04N23/90 | [2024/39] | CPC: |
B64U10/13 (EP,CN,US);
B64U20/87 (EP,CN,US);
B64U30/20 (EP,CN,US);
B64U50/19 (EP,CN,US);
G03B15/006 (CN,US);
H04N23/90 (EP,CN,US);
|
Frühere IPC [2023/32] | B64C39/02, B64D47/08, B64U10/13, B64U30/20, B64U50/19, B64U101/30, H04N23/90 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/32] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | FLÜGELLOSES FLUGGERÄT | [2023/32] | Englisch: | WINGLESS AIRCRAFT | [2023/32] | Französisch: | AÉRONEF SANS AILE | [2023/32] | Prüfungsverfahren | 02.06.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/32] | 07.07.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 19.07.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 29.01.2024 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.09.2024 | Ankündigung der Patenterteilung | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP16801390.2 / EP3371050 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.06.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.06.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 02.06.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 02.06.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 02.06.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 30.11.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [IA]GB2385840 (FRIEND LEE SCOTT [GB]); | [A]DE102005020592 (DOLCH STEFAN [DE]); | [A]US2012303179 (SCHEMPF HAGEN [US]); | [A]CN103387051 (CHANGCHUN OPTICS FINE MECH); | [XI]WO2014007873 (WAGREICH DAVID [US]); | [A]EP2728308 (TOPCON CORP [JP]); | [A]EP2772725 (TOPCON CORP [JP]); | [A]CN204264449U (STATE GRID CORP CHINA, et al); | [A]CN104890875 (UNIV TIANJIN); | [A]DE102014103847 (SCHMIDT JOCHEN [DE]) |