EP4298983 - STRAHLTEILUNGSVORRICHTUNG FÜR EINEN DISTALEN ENDBEREICH EINES ENDOSKOPS, OBJEKTIVSYSTEM UND ENDOSKOP [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 20.06.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 01.12.2023 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.06.2024 | Das Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist, wurde festgestellt | 20.06.2024 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 24.07.2024 [2024/30] | 20.06.2024 | Änderung - benannte Staaten | veröffentlicht am 24.07.2024 [2024/30] | 20.06.2024 | Änderung durch den Anmelder | Anmelder | Für alle benannten Staaten Karl Storz SE & Co. KG Dr. Karl-Storz-Straße 34 78532 Tuttlingen / DE | [2024/01] | Erfinder | 01 /
Bauer, Franz 78532 Tuttlingen / DE | [2024/01] | Vertreter | Weidner Stern Jeschke Patentanwälte Partnerschaft mbB Wilhelm-Herbst-Straße 5 28359 Bremen / DE | [N/P] |
Frühere [2024/01] | Weidner Stern Jeschke Patentanwälte Partnerschaft mbB Universitätsallee 17 28359 Bremen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 23181190.2 | 23.06.2023 | [2024/01] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE202210116292 | 30.06.2022 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102022116292 | [2024/01] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4298983 | Datum: | 03.01.2024 | Sprache: | EN | [2024/01] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 15.11.2023 | Klassifikation | IPC: | A61B1/00, A61B1/05, G02B23/24, G02B27/10, G02B27/14, H04N23/16, G02B5/04, // A61B1/04 | [2024/01] | CPC: |
A61B1/00186 (EP);
A61B1/05 (CN);
G02B23/243 (EP,CN,US);
A61B1/00045 (CN);
A61B1/00096 (EP,US);
A61B1/043 (EP,CN,US);
A61B1/051 (EP);
A61B1/0661 (CN);
G01N21/64 (US);
G02B23/2423 (CN);
G02B23/2446 (CN);
G02B23/2461 (US);
G02B23/2484 (US);
G02B27/1013 (EP);
G02B27/126 (US);
G02B27/141 (EP,US);
A61B1/0653 (US);
H04N23/16 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/30] |
Frühere [2024/01] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | STRAHLTEILUNGSVORRICHTUNG FÜR EINEN DISTALEN ENDBEREICH EINES ENDOSKOPS, OBJEKTIVSYSTEM UND ENDOSKOP | [2024/01] | Englisch: | BEAM SPLITTING DEVICE FOR A DISTAL END SECTION OF AN ENDOSCOPE, OBJECTIVE SYSTEM AND ENDOSCOPE | [2024/01] | Französisch: | DISPOSITIF DE DIVISION DE FAISCEAU POUR UNE SECTION D'EXTRÉMITÉ DISTALE D'UN ENDOSCOPE, SYSTÈME D'OBJECTIF ET ENDOSCOPE | [2024/01] | Prüfungsverfahren | 20.06.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 20.06.2024 | Prüfungsantrag gestellt [2024/30] | 20.06.2024 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]WO9964915 (OPTICAL COATING LABORATORY INC [US]) [Y] 5-9,12 * the whole document *; | [Y]US2015148630 (MEESTER RICHARD JOHANNES CORNELIS [NL]) [Y] 4,10,13-15 * paragraphs [0001] , [0022] , [0046] - [0059]; figures 1-6 *; | [XAY]US2018262725 (FAN CHUN-SHENG [TW]) [X] 1-3 * paragraphs [0037] - [0048]; figure 3 * [A] 11 [Y] 4-10,12-15; | [A]US2019170647 (IKENAGA YUICHIRO [JP], et al) [A] 1-15* paragraphs [0104] - [0117] - [0129] - [0133]; figures 6,8 * | vom Anmelder | DE102009024943 | US2012248333 | US2015148630 | EP3346897 |