EP4307228 - BILDVERARBEITUNGSVORRICHTUNG, BILDVERARBEITUNGSVERFAHREN UND SPEICHERMEDIUM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 19.07.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 15.12.2023 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.07.2024 | Das Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist, wurde festgestellt | 19.07.2024 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 21.08.2024 [2024/34] | 19.07.2024 | Änderung - benannte Staaten | veröffentlicht am 21.08.2024 [2024/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten CANON KABUSHIKI KAISHA 30-2, Shimomaruko 3-chome Ohta-ku Tokyo 146-8501 / JP | [2024/03] | Erfinder | 01 /
KIKUTA, Kyohei Tokyo, 146-8501 / JP | 02 /
IKEDA, Satoshi Tokyo, 146-8501 / JP | [2024/03] | Vertreter | Canon Europe Limited European Intellectual Property Group 4 Roundwood Avenue Stockley Park Uxbridge UB11 1AF / GB | [2024/03] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 23183435.9 | 04.07.2023 | [2024/03] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20220112009 | 12.07.2022 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2022112009 | JP20230073848 | 27.04.2023 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2023073848 | [2024/03] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4307228 | Datum: | 17.01.2024 | Sprache: | EN | [2024/03] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.12.2023 | Klassifikation | IPC: | G06T7/586 | [2024/03] | CPC: |
G06T7/586 (EP);
G06T5/30 (US);
G06F3/14 (US);
G06T5/70 (US);
G06T7/13 (US);
G06V10/25 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/34] |
Frühere [2024/03] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BILDVERARBEITUNGSVORRICHTUNG, BILDVERARBEITUNGSVERFAHREN UND SPEICHERMEDIUM | [2024/03] | Englisch: | IMAGE PROCESSING APPARATUS, IMAGE PROCESSING METHOD, AND STORAGE MEDIUM | [2024/03] | Französisch: | APPAREIL DE TRAITEMENT D'IMAGE, PROCÉDÉ DE TRAITEMENT D'IMAGE ET SUPPORT D'INFORMATIONS | [2024/03] | Prüfungsverfahren | 17.07.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 17.07.2024 | Prüfungsantrag gestellt [2024/34] | 17.07.2024 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XAI] - CHENG KEVIN H M ET AL, "Revisiting Outlier Rejection Approach for Non-Lambertian Photometric Stereo", IEEE TRANSACTIONS ON IMAGE PROCESSING, IEEE, USA, vol. 28, no. 3, doi:10.1109/TIP.2018.2875531, ISSN 1057-7149, (20190301), pages 1544 - 1555, (20181119), XP011698180 [X] 1,2,4,9,11,12 * abstract * * sections I-II.B & IV * [A] 3,5-8 [I] 10 DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TIP.2018.2875531 | [A] - BARSKY S ET AL, "THE 4-SOURCE PHOTOMETRIC STEREO TECHNIQUE FOR THREE-DIMENSIONAL SURFACES IN THE PRESENCE OF HIGHLIGHTS AND SHADOWS", IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE, IEEE COMPUTER SOCIETY, USA, (20031001), vol. 25, no. 10, doi:10.1109/TPAMI.2003.1233898, ISSN 0162-8828, pages 1239 - 1252, XP001185257 [A] 1-12 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TPAMI.2003.1233898 | [A] - DONG BO ET AL, "Scattering Parameters and Surface Normals from Homogeneous Translucent Materials Using Photometric Stereo", 2014 IEEE CONFERENCE ON COMPUTER VISION AND PATTERN RECOGNITION, IEEE, (20140623), doi:10.1109/CVPR.2014.294, pages 2299 - 2306, XP032649109 [A] 1-12 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/CVPR.2014.294 | [A] - SHI BOXIN ET AL, "A Benchmark Dataset and Evaluation for Non-Lambertian and Uncalibrated Photometric Stereo", IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE, IEEE COMPUTER SOCIETY, USA, vol. 41, no. 2, doi:10.1109/TPAMI.2018.2799222, ISSN 0162-8828, (20190201), pages 271 - 284, (20190107), XP011696232 [A] 1-12 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TPAMI.2018.2799222 | vom Anmelder | JP2012122870 |