EP4328065 - MIT EINER ABDECKUNG AUSGESTATTETE ELEKTRONISCHE VORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 30.08.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 26.01.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.08.2024 | Das Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist, wurde festgestellt | 30.08.2024 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 02.10.2024 [2024/40] | 30.08.2024 | Änderung - benannte Staaten | veröffentlicht am 02.10.2024 [2024/40] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Alps Alpine Co., Ltd. 1-7, Yukigaya-otsukamachi Ota-ku Tokyo 145-8501 / JP | [2024/09] | Erfinder | 01 /
Sasaki, Naoto Iwaki, Fukushima / JP | [2024/09] | Vertreter | Schmitt-Nilson Schraud Waibel Wohlfrom Patentanwälte Partnerschaft mbB Pelkovenstraße 143 80992 München / DE | [2024/09] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 23189722.4 | 04.08.2023 | [2024/09] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20220135028 | 26.08.2022 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2022135028 | [2024/09] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4328065 | Datum: | 28.02.2024 | Sprache: | EN | [2024/09] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.01.2024 | Klassifikation | IPC: | B60K35/22, B60K35/50, B60R11/02, G02F1/1333, H05K5/00, H05K5/02, H05K5/03 | [2024/09] | CPC: |
B60K35/22 (EP);
H05K5/0217 (CN);
H05K5/03 (CN,US);
B60K35/50 (EP);
B60R11/0229 (EP);
H05K5/0018 (CN);
H05K5/0221 (US);
H05K5/0234 (US);
B60K2360/688 (EP);
B60K2360/691 (EP);
B60K2360/771 (EP,US);
B60K2360/84 (EP);
B60K35/00 (US);
B60K35/60 (US);
B60R2011/0071 (EP);
G02F1/133308 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/40] |
Frühere [2024/09] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MIT EINER ABDECKUNG AUSGESTATTETE ELEKTRONISCHE VORRICHTUNG | [2024/09] | Englisch: | COVER-EQUIPPED ELECTRONIC DEVICE | [2024/09] | Französisch: | DISPOSITIF ÉLECTRONIQUE ÉQUIPÉ D'UN COUVERCLE | [2024/09] | Prüfungsverfahren | 23.08.2024 | Prüfungsantrag gestellt [2024/40] | 23.08.2024 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 26.08.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XA]DE3929768 (LOEWE OPTA GMBH [DE]); | [XA]WO2007046789 (DUEL SYSTEMS [US], et al); | [XA]US2021243909 (MORITA SHINJI [JP], et al) | vom Anmelder | JPH08130382 |