EP4317431 - PRÄVENTIVES UND/ODER THERAPEUTISCHES MITTEL FÜR INFEKTIONSKRANKHEITEN ODER ENTZÜNDUNGSKRANKHEITEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 05.01.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.04.2024 | Veröffentlichung des Recherchenberichts | veröffentlicht am 22.05.2024 [2024/21] | 19.04.2024 | Änderung - Klassifikation | veröffentlicht am 22.05.2024 [2024/21] | 19.04.2024 | Änderung - Klassifikation | veröffentlicht am 22.05.2024 [2024/21] | Anmelder | Für alle benannten Staaten A-Clip Institute, Co., Ltd. 1-8-15 Inohana Chuo-ku Chiba-City, Chiba 260-0856 / JP | Für alle benannten Staaten National Institutes of Biomedical Innovation, Health and Nutrition 7-6-8, Saito-Asagi Ibaraki-shi, Osaka 567-0085 / JP | [2024/06] | Erfinder | 01 /
SUZUKI, Kazuo Chiba, 260-0856 / JP | 02 /
KAMEOKA, Yosuke Chiba, 260-0856 / JP | 03 /
YAMAKAWA, Yoshio Chiba, 260-0856 / JP | 04 /
KISHI, Fukuko Chiba, 260-0856 / JP | 05 /
SUZUKI, Osamu Osaka, 567-0085 / JP | 06 /
KOURA, Minako Osaka, 567-0085 / JP | 07 /
MATSUDA, Junichiro Osaka, 567-0085 / JP | [2024/06] | Vertreter | Haseltine Lake Kempner LLP Cheapside House 138 Cheapside London EC2V 6BJ / GB | [2024/06] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 23201475.3 | 26.01.2018 | [2024/06] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20170013486 | 27.01.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2017013486 | [2024/06] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP4317431 | Datum: | 07.02.2024 | Sprache: | EN | [2024/06] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP4317431 | Datum: | 22.05.2024 | Sprache: | EN | [2024/21] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 24.04.2024 | Klassifikation | IPC: | C07K16/18, A61P29/00, A61P31/00, A61P37/02, C12N15/09 | [2024/21] | CPC: |
C07K16/18 (EP,KR,US);
A01K67/027 (KR);
A61K49/0008 (KR,US);
A61P29/00 (EP,KR);
A61P31/00 (EP,KR);
A61P37/02 (EP);
C12N15/09 (EP);
G01N33/5088 (US);
G01N33/92 (KR);
A01K2267/0337 (KR);
A01K2267/0368 (KR);
A61K2039/505 (KR,US);
C07K2317/622 (US);
C07K2317/76 (US);
G01N2333/775 (KR,US);
|
Frühere IPC [2024/06] | C12N15/09 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/06] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | PRÄVENTIVES UND/ODER THERAPEUTISCHES MITTEL FÜR INFEKTIONSKRANKHEITEN ODER ENTZÜNDUNGSKRANKHEITEN | [2024/06] | Englisch: | PREVENTIVE AND/OR THERAPEUTIC AGENT FOR INFECTIOUS DISEASES OR INFLAMMATORY DISEASES | [2024/06] | Französisch: | AGENT PRÉVENTIF ET/OU THÉRAPEUTIQUE CONTRE DES MALADIES INFECTIEUSES OU INFLAMMATOIRES | [2024/06] | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP18744092.0 / EP3581204 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 03.10.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 03.10.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 03.10.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 03.10.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 03.10.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]WO2011143308 (GEN HOSPITAL CORP [US], et al); | [XY]WO2015050107 (TORAY INDUSTRIES [JP], et al); | [Y]US2015166645 (SUZUKI KAZUO [JP]); | [XY]WO2016121695 (TORAY INDUSTRIES [JP], et al); | [XY]EP3054298 (TORAY INDUSTRIES [JP], et al); | [XY]WO2016140210 (TORAY INDUSTRIES [JP], et al); | [AP]EP3267197 (TORAY INDUSTRIES [JP], et al); | vom Anmelder | US5225539 | JPH05304989 | US5585089 | US5693761 | US5693762 | JP2000014383 | WO0139161 | US6331415 | JP2004089199 | JP2013147495 | JP2016016628 | JP2016160265 | JP2017013486 | US10166645 | US19900001642 |