EP4279006 - PLASMAFÜHRUNGSDRAHT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 20.10.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.09.2024 | Neuer Eintrag: Anmeldung gilt als zurückgenommen: Absendung der Mitteilung + Frist | Anmelder | Für alle benannten Staaten Asahi Intecc Co., Ltd. 3-100, Akatsuki-cho Seto-shi, Aichi 489-0071 / JP | [2023/47] | Erfinder | 01 /
KOIKE, Tadahiro Seto-shi, Aichi, 489-0071 / JP | [2023/47] | Vertreter | Winter, Brandl - Partnerschaft mbB Alois-Steinecker-Straße 22 85354 Freising / DE | [2023/47] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 23202090.9 | 29.06.2017 | [2023/47] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP4279006 | Datum: | 22.11.2023 | Sprache: | EN | [2023/47] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP4279006 | Datum: | 21.02.2024 | Sprache: | EN | [2024/08] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.01.2024 | Klassifikation | IPC: | A61B18/14 | [2023/47] | CPC: |
A61B18/042 (EP,US);
A61B18/14 (US);
A61B17/22 (US);
A61M25/09 (US);
A61B2017/22042 (EP,US);
A61B2018/00083 (EP);
A61B2018/0041 (EP);
A61B2018/1417 (EP);
A61M2025/09083 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/47] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | PLASMAFÜHRUNGSDRAHT | [2023/47] | Englisch: | PLASMA GUIDE WIRE | [2023/47] | Französisch: | FIL DE GUIDAGE DE PLASMA | [2023/47] | Prüfungsverfahren | 06.10.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/47] | 11.09.2024 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP17915536.1 / EP3646808 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 06.10.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 06.10.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 06.10.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 06.10.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 06.10.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 31.03.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US4955862 (SEPETKA IVAN [US]) [A] 1-7 * figures 2,3 *; | [A]US5372144 (MORTIER TODD [US], et al) [A] 1-7 * figure 6 *; | [Y]US5795341 (SAMSON GENE [US]) [Y] 1-3,6,7 * figures 5,6 *; | [A]US2008064989 (CHEN HANCUN [US], et al) [A] 1-7* figures 8-11 *; | [YA]US2016235463 (OGATA WAYNE [US], et al) [Y] 1-3,6,7 * paragraphs [0002] , [0028]; figure 3D * [A] 4,5 | vom Anmelder | WO2016134152 |