EP4390897 - SYSTEM UND VERFAHREN ZUR STEUERUNG DER LANDUNG EINES LUFTFAHRZEUGS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 24.05.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.05.2024 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 26.06.2024 [2024/26] | Anmelder | Für alle benannten Staaten HYUNDAI MOTOR COMPANY 12, Heolleung-ro, Seocho-gu Seoul 06797 / KR | Für alle benannten Staaten Kia Corporation 12, Heolleung-ro Seocho-gu Seoul 06797 / KR | [2024/26] | Erfinder | 01 /
KIM, Hyun Jin 18280 Hwaseong-si, Gyeonggi-do / KR | 02 /
KIM, Ho Jun 18280 Hwaseong-si, Gyeonggi-do / KR | 03 /
LEE, Joo Hyun 18280 Hwaseong-si, Gyeonggi-do / KR | [2024/26] | Vertreter | Viering, Jentschura & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte Am Brauhaus 8 01099 Dresden / DE | [2024/26] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 23208515.9 | 08.11.2023 | [2024/26] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20220180757 | 21.12.2022 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20220180757 | [2024/26] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4390897 | Datum: | 26.06.2024 | Sprache: | EN | [2024/26] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.05.2024 | Klassifikation | IPC: | G08G5/00, G08G5/02 | [2024/26] | CPC: |
G08G5/0013 (EP);
G08G5/025 (EP,KR);
G05D1/101 (US);
G08G5/0026 (EP);
H04B7/18502 (US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/26] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SYSTEM UND VERFAHREN ZUR STEUERUNG DER LANDUNG EINES LUFTFAHRZEUGS | [2024/26] | Englisch: | SYSTEM AND METHOD FOR CONTROLLING LANDING OF AIR MOBILITY VEHICLE | [2024/26] | Französisch: | SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE COMMANDE D'ATTERRISSAGE D'UN VÉHICULE DE MOBILITÉ AÉRIENNE | [2024/26] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]KR20190110499 (LG ELECTRONICS INC [KR]); | [A]WO2021228107 (BEIJING SANKUAI ONLINE TECH CO LTD [CN]); | [A]CN113920784 (HUAWEI TECH CO LTD); | [A]CN114721441 (UNIV NANJING AERONAUTICS & ASTRONAUTICS) |