EP4300967 - FEHLERROBUSTE UND PARALLELE VERARBEITUNG FÜR DECODERSEITIGE BEWEGUNGSVEKTORABLEITUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 01.12.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.04.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [2024/01] | Erfinder | 01 /
ESENLIK, Semih 80992 Munich / DE | 02 /
ZHAO, Zhijie 80992 Munich / DE | 03 /
KOTRA, Anand Meher 80992 Munich / DE | [2024/01] | Vertreter | Körber, Martin Hans Mitscherlich PartmbB Patent- und Rechtsanwälte Karlstraße 7 80333 München / DE | [2024/01] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 23210579.1 | 30.06.2017 | [2024/01] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP4300967 | Datum: | 03.01.2024 | Sprache: | EN | [2024/01] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP4300967 | Datum: | 10.04.2024 | Sprache: | EN | [2024/15] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.03.2024 | Klassifikation | IPC: | H04N19/513, H04N19/44, H04N19/436, H04N19/52, H04N19/56, H04N19/593 | [2024/15] | CPC: |
H04N19/52 (EP,IL,KR);
H04N19/56 (EP,IL,KR,US);
H04N19/521 (EP,IL,KR,US);
H04N19/436 (EP,IL,KR,US);
H04N19/44 (EP,IL,KR);
H04N19/593 (EP,IL,KR)
|
Frühere IPC [2024/01] | H04N19/593 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/01] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | FEHLERROBUSTE UND PARALLELE VERARBEITUNG FÜR DECODERSEITIGE BEWEGUNGSVEKTORABLEITUNG | [2024/01] | Englisch: | ERROR RESILIENCE AND PARALLEL PROCESSING FOR DECODER SIDE MOTION VECTOR DERIVATION | [2024/01] | Französisch: | RÉSILIENCE D'ERREUR ET TRAITEMENT PARALLÈLE POUR DÉRIVATION DE VECTEUR DE MOUVEMENT CÔTÉ DÉCODEUR | [2024/01] | Prüfungsverfahren | 17.11.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2024/01] | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP17734332.4 / EP3635955 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.11.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.11.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 17.11.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 17.11.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 17.11.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 31.03.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]WO2008117158 (NOKIA CORP [FI], et al); | [A]WO2012122927 (MEDIATEK INC [CN], et al); | [Y]EP2725800 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]); | [A]US2016057420 (PANG CHAO [US], et al); | [A]WO2016057938 (QUALCOMM INC [US]); |