EP4398459 - STATOR UND VERDICHTER FÜR EINEN ELEKTROMOTOR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 07.06.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.08.2024 | Änderung - Vertreter | Anmelder | Für alle benannten Staaten Robert Bosch GmbH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | [2024/28] | Erfinder | 01 /
Kohler, Stephan 77815 Buehl / DE | 02 /
WAN, Zhengmao Changsha, Hunan, 410100 / CN | 03 /
Ritt, Jean-Marc 77815 Buehl / DE | 04 /
CHENG, Fan Changsha, Hunan, 410100 / CN | 05 /
WANG, Yilin Changsha, Hunan, 410100 / CN | 06 /
He, Guofu Changsha, Hunan, 410100 / CN | [2024/28] | Vertreter | Isarpatent Patent- und Rechtsanwälte Barth Hassa Peckmann & Partner mbB Friedrichstraße 31 80801 München / DE | [N/P] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 23213215.9 | 30.11.2023 | [2024/28] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN202211654656 | 22.12.2022 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN202211654656 | [2024/28] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4398459 | Datum: | 10.07.2024 | Sprache: | EN | [2024/28] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.06.2024 | Klassifikation | IPC: | H02K3/52, H02K5/22, // H02K5/10, H02K11/33 | [2024/28] | CPC: |
H02K3/522 (EP,US);
F04B35/04 (CN);
F25B31/026 (US);
H02K3/38 (CN);
H02K3/50 (CN);
H02K5/225 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/28] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | STATOR UND VERDICHTER FÜR EINEN ELEKTROMOTOR | [2024/28] | Englisch: | AN ELECTRICAL MOTOR STATOR AND COMPRESSOR | [2024/28] | Französisch: | STATOR ET COMPRESSEUR DE MOTEUR ÉLECTRIQUE | [2024/28] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]US7135793 (SEGUCHI MASAHIRO [JP], et al); | [A]US2007069841 (KUSANO HIDEKI [JP]); | [A]US8143752 (ALTINDIS ISMAIL [DE]); | [I]JP2015116032 (LWJ KK); | [A]US2017201145 (ROOKS ERIC [DE], et al); | [XI]WO2019053002 (MMT AG [CH]); | [A]CN111052544 (BOSCH GMBH ROBERT); | [I]US11152835 (KATO SHUN [JP], et al); | [A]EP3989407 (MAHLE INT GMBH [DE]) |