EP4316382 - SCHNITTSTELLENVORRICHTUNGEN, SYSTEME UND VERFAHREN FÜR MULTIMODALE SONDEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 05.01.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.04.2024 | Veröffentlichung des Recherchenberichts | veröffentlicht am 08.05.2024 [2024/19] | 05.04.2024 | Änderung - Klassifikation | veröffentlicht am 08.05.2024 [2024/19] | 05.04.2024 | Änderung - Klassifikation | veröffentlicht am 08.05.2024 [2024/19] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Lightlab Imaging, Inc. One Technology Park Drive Westford, MA 01886 / US | [2024/06] | Erfinder | 01 /
HUTCHINS, Christopher Londonderry, NH 03053 / US | 02 /
ATLAS, Michael Arlington, MA 02474 / US | 03 /
SHIP, Alexander Needham, MA 02492 / US | [2024/13] | Vertreter | Boult Wade Tennant LLP Salisbury Square House 8 Salisbury Square London EC4Y 8AP / GB | [2024/06] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 23218841.7 | 04.02.2013 | [2024/06] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201261728006P | 19.11.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201261728006 P | US201261727997P | 19.11.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201261727997 P | [2024/06] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP4316382 | Datum: | 07.02.2024 | Sprache: | EN | [2024/06] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP4316382 | Datum: | 08.05.2024 | Sprache: | EN | [2024/19] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.04.2024 | Klassifikation | IPC: | A61B8/14, A61B5/00, A61B8/12 | [2024/19] | CPC: |
A61B8/4416 (EP,US);
A61B5/0035 (EP,US);
A61B5/0066 (EP,US);
A61B5/0084 (EP,US);
A61B5/6852 (EP,US);
A61B8/12 (EP,US);
|
Frühere IPC [2024/06] | A61B8/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/06] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SCHNITTSTELLENVORRICHTUNGEN, SYSTEME UND VERFAHREN FÜR MULTIMODALE SONDEN | [2024/06] | Englisch: | INTERFACE DEVICES, SYSTEMS AND METHODS FOR MULTIMODAL PROBES | [2024/06] | Französisch: | DISPOSITIFS D'INTERFACE, SYSTÈMES ET PROCÉDÉS POUR SONDES MULTIMODALES | [2024/06] | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP13855462.1 / EP2919658 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.12.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 20.12.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 20.12.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 20.12.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 20.12.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 20.12.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 20.12.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 20.12.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 20.12.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 20.12.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]WO2008057573 (LIGHTLAB IMAGING INC [US], et al); | [A]WO2009137659 (INFRAREDX INC [US], et al); | [A]EP2484288 (TERUMO CORP [JP]) |