EP4332961 - SPRACHINTERAKTIONSDIENSTE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 02.02.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.07.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten GOOGLE LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043 / US | [2024/10] | Erfinder | 01 /
SUNG, Sang Soo Mountain View, 94043 / US | 02 /
ZHENG, Lantian Mountain View, 94043 / US | 03 /
WHIPP, David P Mountain View, CA / US | 04 /
SUN, Liuyi Mountain View, 94043 / US | 05 /
CHAN, Haywai Hayward Mountain View / US | [2024/10] | Vertreter | Marks & Clerk GST 1 New York Street Manchester M1 4HD / GB | [N/P] |
Frühere [2024/10] | Shipp, Nicholas, et al Kilburn & Strode LLP Lacon London 84 Theobalds Road London WC1X 8NL / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 24152994.0 | 19.07.2017 | [2024/10] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201615226054 | 02.08.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201615226054 | [2024/10] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP4332961 | Datum: | 06.03.2024 | Sprache: | EN | [2024/10] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP4332961 | Datum: | 22.05.2024 | Sprache: | EN | [2024/21] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.04.2024 | Klassifikation | IPC: | G10L15/22, G06F3/16, // G10L15/30 | [2024/21] | CPC: |
G06F3/167 (EP,US);
G06F3/0481 (US);
G06F3/04842 (US);
G10L15/1815 (US);
G10L15/1822 (US);
G10L15/22 (EP,US);
G10L15/30 (EP,US);
G10L2015/223 (EP,US);
G10L2015/225 (US);
G10L2015/228 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2024/10] | G10L15/30 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/10] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SPRACHINTERAKTIONSDIENSTE | [2024/10] | Englisch: | VOICE INTERACTION SERVICES | [2024/10] | Französisch: | SERVICES D'INTERACTION VOCALE | [2024/10] | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP17745607.6 / EP3479375 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.01.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.01.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 19.01.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 19.01.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 19.01.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 29.07.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]WO2010141802 (APPLE INC [US], et al); | [A]US2014278436 (KHANNA RAHUL [US], et al); | [A]US9400633 (REICH DAVID E [US], et al) |