EP4353078 - HELMINTHOSPORIUM TURCICUM-RESISTENTE PFLANZE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 15.03.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.06.2024 | Änderung - Klassifikation | veröffentlicht am 24.07.2024 [2024/30] | 20.06.2024 | Änderung - Klassifikation | veröffentlicht am 24.07.2024 [2024/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten KWS SAAT SE & Co. KGaA Grimsehlstraße 31 37574 Einbeck / DE | Für alle benannten Staaten Universität Zürich Rämistrasse 71 8006 Zürich / CH | [2024/16] | Erfinder | 01 /
Ouzunova, Milena 37075 Göttingen / DE | 02 /
Scheuermann, Daniela 37574 Einbeck / DE | 03 /
Keller, Beat 8006 Zürich / CH | 04 /
Krattinger, Simon 8906 Bonstetten / CH | 05 /
Wicker, Thomas 8536 Hüttwilen / CH | 06 /
Herren, Gerhard 8625 Gossau / CH | 07 /
Bender, Severine 35075 Gladenbach / DE | 08 /
Kessel, Bettina 37574 Einbeck / DE | 09 /
Presterl, Thomas 37574 Einbeck / DE | 10 /
Knaak, Carsten 37079 Göttingen / DE | [2024/16] | Vertreter | Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB Gollierstraße 4 80339 München / DE | [2024/16] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 24159022.3 | 03.09.2014 | [2024/16] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20131014637 | 04.09.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102013014637 | DE20141005823 | 24.04.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102014005823 | [2024/16] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP4353078 | Datum: | 17.04.2024 | Sprache: | DE | [2024/16] | Klassifikation | IPC: | A01H1/04, C12Q1/68, C12N15/82, A01H5/00 | [2024/30] | CPC: |
C12N15/8282 (EP,US);
C07K14/415 (US);
C12Q1/6895 (US);
C12Q2600/13 (US);
C12Q2600/156 (US);
C12Q2600/158 (US)
|
Frühere IPC [2024/16] | A01H5/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/16] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HELMINTHOSPORIUM TURCICUM-RESISTENTE PFLANZE | [2024/16] | Englisch: | HELMINTHORIUM TURCICUM-RESISTANT PLANT | [2024/16] | Französisch: | PLANTE RÉSISTANTE AU HELMINTHOSPORIUM TURCICUM | [2024/16] | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP14761579.3 / EP3041345 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.02.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.02.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.02.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 22.02.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 22.02.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 22.02.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 22.02.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 22.02.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | vom Anmelder | WO0029592 | WO2007147395 | WO2010079430 | WO2011072246 | WO2011163590 |