EP4349379 - FLÜSSIGKEITSSAMMELSYSTEME [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 08.03.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.06.2024 | Veröffentlichung des Recherchenberichts | veröffentlicht am 10.07.2024 [2024/28] | 07.06.2024 | Änderung - Klassifikation | veröffentlicht am 10.07.2024 [2024/28] | 07.06.2024 | Änderung - Klassifikation | veröffentlicht am 10.07.2024 [2024/28] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Allegiance Corporation 1500 Waukegan Road Waukegan, IL 60085 / US | [2024/15] | Erfinder | 01 /
CHANG, Stephany Waukegan, 60085 / US | 02 /
CUNDIEFF, Douglas, A. Waukegan, 60085 / US | 03 /
LAW, Kok, Hern 339510 Aperia / SG | 04 /
LIE, Wei, Chen 339510 Aperia / SG | 05 /
WEGENER, Sara, K. Waukegan, 60085 / US | 06 /
WEINBERG, Robert, J. Waukegan, 60085 / US | 07 /
ANG, Yi, Lin 339510 Aperia / SG | 08 /
KALYANKAR, Varsha Waukegan, 60085 / US | [2024/15] | Vertreter | Marks & Clerk LLP 15 Fetter Lane London EC4A 1BW / GB | [2024/15] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 24159787.1 | 17.10.2016 | [2024/15] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201562242869P | 16.10.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201562242869 P | [2024/15] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP4349379 | Datum: | 10.04.2024 | Sprache: | EN | [2024/15] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP4349379 | Datum: | 10.07.2024 | Sprache: | EN | [2024/28] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.06.2024 | Klassifikation | IPC: | A61M1/00, B65F1/16 | [2024/28] | CPC: |
A61M1/604 (EP,US)
|
Frühere IPC [2024/15] | A61M1/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/15] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | FLÜSSIGKEITSSAMMELSYSTEME | [2024/15] | Englisch: | FLUID COLLECTION SYSTEMS | [2024/15] | Französisch: | SYSTÈMES DE COLLECTE DE FLUIDE | [2024/15] | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP16788360.2 / EP3362112 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.02.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.02.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.02.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 26.02.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 26.02.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 26.02.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US3745999 (DEATON D); | [X]US6056730 (GRETER ANDY [CH]); | [A]WO2015055893 (SERRES OY [FI]) |