EP4353682 - MATERIALIEN MIT PORÖSER OBERFLÄCHE UND EINEM SUBSTANTIELL NICHT-PORÖSEN HYBRIDKERN MIT ENGER PARTIKELGRÖSSENVERTEILUNG, HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFÜR UND VERWENDUNG DAVON FÜR CHROMATOGRAPHISCHE TRENNUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 15.03.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.07.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Waters Technologies Corporation 34 Maple Street Milford, MA 01757 / US | [2024/16] | Erfinder | 01 /
WYNDHAM, Kevin D. Upton, 01568 / US | 02 /
MURIITHI, Beatrice W. Franklin, 02038 / US | [2024/16] | Vertreter | Forresters IP LLP Skygarden Erika-Mann-Straße 11 80636 München / DE | [2024/16] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 24160497.4 | 25.07.2011 | [2024/16] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201036779710P | 26.07.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 36779710 P | [2024/16] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP4353682 | Datum: | 17.04.2024 | Sprache: | EN | [2024/16] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP4353682 | Datum: | 10.07.2024 | Sprache: | EN | [2024/28] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.06.2024 | Klassifikation | IPC: | B01J20/286, B01J20/32, B01J20/28, C01B33/26 | [2024/28] | CPC: |
B01J20/28071 (EP);
B01J20/283 (US);
B01J20/28004 (EP);
B01J20/28057 (EP);
B01J20/285 (US);
B01J20/286 (EP);
B01J20/3204 (EP,US);
B01J20/3219 (EP);
B01J20/3236 (EP);
B01J20/3257 (EP);
B01J20/3289 (EP);
B01J20/3293 (EP);
Y10T428/2991 (EP)
(-)
|
Frühere IPC [2024/16] | C01B33/26 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/16] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MATERIALIEN MIT PORÖSER OBERFLÄCHE UND EINEM SUBSTANTIELL NICHT-PORÖSEN HYBRIDKERN MIT ENGER PARTIKELGRÖSSENVERTEILUNG, HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFÜR UND VERWENDUNG DAVON FÜR CHROMATOGRAPHISCHE TRENNUNGEN | [2024/16] | Englisch: | SUPERFICIALLY POROUS MATERIALS COMPRISING A SUBSTANTIALLY NONPOROUS HYBRID CORE HAVING NARROW PARTICLE SIZE DISTRIBUTION; PROCESS FOR THE PREPARATION THEREOF; AND USE THEREOF FOR CHROMATOGRAPHIC SEPARATIONS | [2024/16] | Französisch: | MATÉRIAUX POREUX EN SURFACE COMPRENANT UN NOYAU HYBRIDE SENSIBLEMENT NON POREUX ET PRÉSENTANT UNE DISTRIBUTION ÉTROITE DE TAILLE DES PARTICULES, PROCÉDÉ DE PRÉPARATION DESDITS MATÉRIAUX ET UTILISATION DESDITS MATÉRIAUX POUR DES SÉPARATIONS CHROMATOGRAPHIQUES | [2024/16] | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP11815053.1 / EP2598440 | EP20209731.7 / EP3834928 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.02.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.02.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.02.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 29.02.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 29.02.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 29.02.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 29.02.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 29.02.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 29.02.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 29.02.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 29.02.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 | 23.07.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 14 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US3505785 (KIRKLAND JOSEPH J); | [AD]WO2008103423 (WATERS INVESTMENTS LTD [US], et al); | [A]US2009297853 (KIRKLAND JOSEPH J [US], et al); | [ADP]WO2010141426 (WATERS TECHNOLOGIES CORP [US], et al) | vom Anmelder | US4017528 | EP0084979 | US4911903 | US4983369 | US5374755 | US6528167 | US6686035 | US7101520 | WO2006106493 | US7175913 | US7223473 | US7250214 | US2007189944 | WO2008103423 | US2008269368 | US2008277346 | EP2181069 | WO2010061367 | WO2010141426 | WO2011017418 | US7919177 |