Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US12003820 | Globale Akte | 04.06.2024 | B2 | US2023209142 | 29.06.2023 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201715415052 | 25.01.2017 | US201414190235 | 26.02.2014 | US202318115609 | 28.02.2023 | US201816134713 | 18.09.2018 | US202217973040 | 25.10.2022 | US202017093734 | 10.11.2020 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US11877032 | Globale Akte | 16.01.2024 | B2 | US2023283851 | 07.09.2023 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201715415052 | 25.01.2017 | US201414190235 | 26.02.2014 | US201816134713 | 18.09.2018 | US202217973040 | 25.10.2022 | US202017093734 | 10.11.2020 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US11516546 | Globale Akte | 29.11.2022 | B2 | US2021127169 | 29.04.2021 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201715415052 | 25.01.2017 | US201414190235 | 26.02.2014 | US201816134713 | 18.09.2018 | US202017093734 | 10.11.2020 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US10869094 | Globale Akte | 15.12.2020 | B2 | US2019020924 | 17.01.2019 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201715415052 | 25.01.2017 | US201414190235 | 26.02.2014 | US201816134713 | 18.09.2018 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US10110961 | Globale Akte | 23.10.2018 | B2 | US2017134814 | 11.05.2017 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201715415052 | 25.01.2017 | US201414190235 | 26.02.2014 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP4274243 | Globale Akte | 06.12.2023 | A3 | EP4274243 | 08.11.2023 | A2 | Prioritätsnummer | Datum | EP15709574 | 23.02.2015 | WO2015US17063 | 23.02.2015 | US201414190235 | 26.02.2014 | EP18185913 | 23.02.2015 | EP20175513 | 23.02.2015 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP3852377 | Globale Akte | 28.06.2023 | B1 | EP3852377 | 21.07.2021 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | EP15709574 | 23.02.2015 | WO2015US17063 | 23.02.2015 | US201414190235 | 26.02.2014 | EP18185913 | 23.02.2015 | EP20175513 | 23.02.2015 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP3716633 | Globale Akte | 30.09.2020 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | EP15709574 | 23.02.2015 | WO2015US17063 | 23.02.2015 | US201414190235 | 26.02.2014 | EP18185913 | 23.02.2015 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP3413574 | Globale Akte | 27.05.2020 | B1 | EP3413574 | 12.12.2018 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | EP15709574 | 23.02.2015 | WO2015US17063 | 23.02.2015 | US201414190235 | 26.02.2014 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP3111650 | Globale Akte | 28.11.2018 | B1 | EP3111650 | 04.01.2017 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2015US17063 | 23.02.2015 | US201414190235 | 26.02.2014 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP4376425 | Globale Akte | 10.07.2024 | A3 | EP4376425 | 29.05.2024 | A2 | Prioritätsnummer | Datum | EP15709574 | 23.02.2015 | WO2015US17063 | 23.02.2015 | US201414190235 | 26.02.2014 | EP18185913 | 23.02.2015 | EP20175513 | 23.02.2015 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DK3111650T | 21.01.2019 | T3 | Prioritätsnummer | Datum | WO2015US17063 | 23.02.2015 | US201414190235 | 26.02.2014 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DK3852377T | 07.08.2023 | T3 | Prioritätsnummer | Datum | US201414190235 | 26.02.2014 | EP20175513 | 23.02.2015 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | ES2707700T | 04.04.2019 | T3 | Prioritätsnummer | Datum | WO2015US17063 | 23.02.2015 | US201414190235 | 26.02.2014 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO2015130601 | Globale Akte | 03.09.2015 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201414190235 | 26.02.2014 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US9591365 | Globale Akte | 07.03.2017 | B2 | US2015245101 | 27.08.2015 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201414190235 | 26.02.2014 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | ES2807233T | 22.02.2021 | T3 | Prioritätsnummer | Datum | US201414190235 | 26.02.2014 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | FI3852377T | 14.08.2023 | T3 | Prioritätsnummer | Datum | US201414190235 | 26.02.2014 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | PT3111650T | 25.02.2019 | T | Prioritätsnummer | Datum | US201414190235 | 26.02.2014 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | PT3413574T | 18.06.2020 | T | Prioritätsnummer | Datum | US201414190235 | 26.02.2014 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | PT3852377T | 20.07.2023 | T | Prioritätsnummer | Datum | US201414190235 | 26.02.2014 | Art | Stammanmeldung | EP3111650 | EP3413574 | EP3716633 |