EP4376425 - VERFAHREN UND SYSTEME ZUR ERGÄNZUNG VON MEDIENANLAGEN WÄHREND SCHNELLZUGRIFFSWIEDERGABEOPERATIONEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 27.04.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.08.2024 | Änderung - Anmelder | veröffentlicht am 04.09.2024 [2024/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Adeia Guides Inc. 3025 Orchard Parkway San Jose, CA 95134 / US | [2024/36] |
Frühere [2024/22] | Für alle benannten Staaten Rovi Guides, Inc. 2160 Gold Street San Jose, CA 95002 / US | Erfinder | 01 /
STATHACOPOULOS, Paul T. San Carlos, 94070 / US | [2024/22] | Vertreter | Haley Guiliano International LLP 26-28 Bedford Row London WC1R 4HE / GB | [2024/22] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 24169300.1 | 23.02.2015 | [2024/22] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201414190235 | 26.02.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201414190235 | [2024/22] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP4376425 | Datum: | 29.05.2024 | Sprache: | EN | [2024/22] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP4376425 | Datum: | 10.07.2024 | Sprache: | EN | [2024/28] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.06.2024 | Klassifikation | IPC: | H04N21/2387, H04N21/422, H04N21/43, H04N21/431, H04N21/81 | [2024/28] | CPC: |
H04N21/47217 (EP,US);
H04N21/42201 (EP,US);
H04N21/42222 (EP,US);
H04N21/43074 (EP,US);
H04N21/4312 (US);
H04N21/4316 (EP,US);
H04N21/4722 (EP,US);
H04N21/6587 (EP,US);
H04N21/8106 (US);
|
Frühere IPC [2024/22] | H04N21/81 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/22] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND SYSTEME ZUR ERGÄNZUNG VON MEDIENANLAGEN WÄHREND SCHNELLZUGRIFFSWIEDERGABEOPERATIONEN | [2024/22] | Englisch: | METHODS AND SYSTEMS FOR SUPPLEMENTING MEDIA ASSETS DURING FAST-ACCESS PLAYBACK OPERATIONS | [2024/22] | Französisch: | PROCÉDÉS ET SYSTÈMES POUR COMPLÉTER DES ACTIFS MULTIMÉDIAS DURANT DES OPÉRATIONS DE LECTURE À ACCÈS RAPIDE | [2024/22] | Prüfungsverfahren | 09.04.2024 | Prüfungsantrag gestellt [2024/22] | 12.06.2024 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 26.06.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP15709574.6 / EP3111650 | EP18185913.3 / EP3413574 | EP20175513.9 / EP3716633 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.06.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.06.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 11.06.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 11.06.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 11.06.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 11.06.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 11.06.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 27.05.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2007250901 (MCINTIRE JOHN P [US], et al); | [A]US2009122079 (NISHIOKA YOSHIO [JP]); | [A]US2010083306 (DEMPSKI KELLY L [US], et al); | [A]US2010166389 (KNEE ROBERT A [US], et al); | [A]WO2012154143 (ECHOSTAR UKRAINE LLC [UA], et al); | [A]US2013070152 (BERKOWITZ DANIEL [US], et al); | [A]US2013297706 (ARME JONATHAN [US], et al); | [A]WO2013166411 (UNITED VIDEO PROPERTIES INC [US], et al); | [A]US2013339998 (ARME JONATHAN [US], et al) | vom Anmelder | US6239794 | US6388714 | US2002174430 | US6564378 | US2003110499 | US6756997 | US2005251827 | US7165098 | US2010153885 | US2010166389 | US7761892 | US8046801 | US20050179410 |