Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Alle Dokumente: EP4442216 Benachrichtigungen zur Akte: RSS E-Mail

E-Mail-Benachrichtigungen abonnieren


Akte(n):   EP4442216



Sie erhalten eine Bestätigungsmail an die angegebene E-Mail-Adresse.






Datum Dokumentenart Verfahren Seitenzahl
Gesamtzahl der Seiten: 326
09.12.2024 Erinnerung Frist zur Zahlung der Prüfungs-/Benennungsgebühr und Beseitigung von Mängeln im schriftlichen Bescheid/Änderung Recherche / Prüfung 2
07.11.2024 Rückzahlung von Gebühren Recherche / Prüfung 2
04.11.2024 Mitteilung über die Übermittlung des europäischen Recherchenberichtes Recherche / Prüfung 1
04.11.2024 Stellungnahme zum europäischen Recherchenbericht Recherche / Prüfung 4
04.11.2024 Europäischer Recherchenbericht Recherche / Prüfung 2
04.11.2024 Informationen zur Recherchenstrategie Recherche / Prüfung 1
28.10.2024 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
28.10.2024 Erfindernennung Recherche / Prüfung 1
28.10.2024 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 1
11.09.2024 Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung Recherche / Prüfung 2
02.09.2024 Mangel in der Erfindernennung Recherche / Prüfung 1
31.07.2024 Zusammenfassung Recherche / Prüfung 1
31.07.2024 Empfangsbescheinigung über die elektronische Übermittlung des Antrags auf Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 2
31.07.2024 Patentansprüche Recherche / Prüfung 2
31.07.2024 Beschreibung Recherche / Prüfung 60
31.07.2024 Zeichnungen Recherche / Prüfung 27
31.07.2024 Angelegenheit die Anmeldung betreffend Recherche / Prüfung 1
31.07.2024 Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 6
20.02.2023 Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) Recherche / Prüfung 76
11.10.2021 Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) Recherche / Prüfung 133