Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Alle Dokumente: EP4513550 Benachrichtigungen zur Akte: RSS E-Mail

E-Mail-Benachrichtigungen abonnieren


Akte(n):   EP4513550



Sie erhalten eine Bestätigungsmail an die angegebene E-Mail-Adresse.






Datum Dokumentenart Verfahren Seitenzahl
Gesamtzahl der Seiten: 249
10.03.2025 Aufforderung zur Aufrechterhaltung der Anmeldung und Beseitigung von Mängeln im schriftlichen Bescheid/Änderung der Anmeldung Recherche / Prüfung 2
04.02.2025 Mitteilung über die Übermittlung des europäischen Recherchenberichtes Recherche / Prüfung 1
04.02.2025 Dokument anliegend zum erweiterten europäischen Recherchenbericht Recherche / Prüfung 11
04.02.2025 Stellungnahme zum europäischen Recherchenbericht Recherche / Prüfung 5
04.02.2025 Europäischer Recherchenbericht Recherche / Prüfung 2
04.02.2025 Informationen zur Recherchenstrategie Recherche / Prüfung 1
29.01.2025 Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung Recherche / Prüfung 2
22.01.2025 Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) Recherche / Prüfung 113
22.08.2024 Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) Recherche / Prüfung 54
21.08.2024 Zusammenfassung Recherche / Prüfung 1
21.08.2024 Empfangsbescheinigung über die elektronische Übermittlung des Antrags auf Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 2
21.08.2024 Patentansprüche Recherche / Prüfung 4
21.08.2024 Beschreibung Recherche / Prüfung 35
21.08.2024 Erfindernennung Recherche / Prüfung 2
21.08.2024 Zeichnungen Recherche / Prüfung 10
21.08.2024 Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 4