Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Alle Ereignisse: EP4513550


Datum  Beschreibung Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer
31.01.2025 Veröffentlichung des Recherchenberichts veröffentlicht am  05.03.2025  [2025/10]
31.01.2025 Änderung - Klassifikation veröffentlicht am  05.03.2025  [2025/10]
31.01.2025 Änderung - Klassifikation veröffentlicht am  05.03.2025  [2025/10]
24.01.2025 Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts veröffentlicht am  26.02.2025  [2025/09]
24.01.2025 Prüfungsantrag gestellt veröffentlicht am  26.02.2025  [2025/09]
21.08.2024 Änderung - Vertreter