EP0002011 - Methode und Einrichtung zur Herstellung von Russ [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 14.09.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.09.2016 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | Anmelder | Für alle benannten Staaten Phillips Petroleum Company 5th and Keeler Bartlesville Oklahoma 74004 / US | [N/P] |
Frühere [1980/14] | Für alle benannten Staaten PHILLIPS PETROLEUM COMPANY 5th and Keeler Bartlesville Oklahoma 74004 / US | ||
Frühere [1980/14] | Für alle benannten Staaten PHILLIPS Petroleum Company Bartlesville, Oklahoma 74004 / US | Erfinder | 01 /
Austin, Oliver Kenneth 5835 SE Cornell Bartlesville, Okla; / US | [N/P] | Vertreter | Dost, Wolfgang Bardehle Pagenberg Partnerschaft Patentanwälte, Rechtsanwälte Postfach 86 06 20 81633 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/33] | Dost, Wolfgang Patent- und Rechtsanwälte Bardehle . Pagenberg . Dost . Altenburg . Geissler Postfach 86 06 20 81633 München / DE | ||
Frühere [1983/01] | Dost, Wolfgang, Dr.rer.nat., Dipl.-Chem. Patent- und Rechtsanwälte Bardehle . Pagenberg . Dost . Altenburg . Frohwitter . Geissler & Partner Galileiplatz 1 D-81679 München / DE | ||
Frühere [1980/02] | Dost, Wolfgang, Dr. Dr. Wolfgang Dost, Udo Altenburg Dr. Jochen Pagenberg Patent- und Rechtsanwälte Galileiplatz 1 D-8000 München 80 / DE | ||
Frühere [1980/02] | Geissler, Bernhard, Dr. Widenmayerstrasse 24 D-8000 München 22 / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 78101301.6 | 03.11.1978 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19770848251 | 03.11.1977 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 848251 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0002011 | Datum: | 30.05.1979 | Sprache: | EN | [N/P] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0002011 | Datum: | 30.06.1982 | Sprache: | EN | [1982/26] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.03.1979 | Klassifikation | IPC: | C09C1/50, C01B31/02 | [1982/26] | CPC: |
C09C1/50 (EP,US);
C01P2006/12 (US);
C01P2006/19 (US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, NL, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Methode und Einrichtung zur Herstellung von Russ | Englisch: | Method and apparatus for producing carbon black | Französisch: | Méthode et appareil pour la production du noir de carbone | Akte vernichtet: | 12.06.1999 | Prüfungsverfahren | 30.03.1979 | Prüfungsantrag gestellt | 29.06.1979 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: {0}) | 20.01.1981 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.05.1981 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.10.1981 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 14.12.1981 | Ankündigung der Patenterteilung | 22.03.1982 | Erteilungsgebühr entrichtet | 22.03.1982 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 30.03.1983 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [ N /P ] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.08.1980 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 06.09.1981 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | DE | 16.11.1982 | [1983/43] | Angeführte Dokumente: | Recherche | FR1290527 [ ] (CONTINENTAL CARBON CO) | Prüfung | US3175888 |